Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Bestyrelse |
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Orionvej 38, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 fjernes Direktion: Henrik Leon Simon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 fjernes Navne: SIMLON ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Revisor: Aage & Povl Holm I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 tilføjes Vedtægter: 2010-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orionvej 38, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 55, 3230 Græsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 55, 3230 Græsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 55, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 fjernes Bestyrelse: Lizzie Louise Ahrenkiel Simon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 fjernes Direktion: Lizzie Louise Ahrenkiel Simon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Bestyrelse: Jens Ole Korch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Direktion: Henrik Leon Simon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 fjernes Bestyrelse: John Georg Simon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 fjernes Direktion: John Georg Simon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 fjernes Bestyrelse: Torben Ulrik Smith (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 55, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-03-06 tilføjes Bestyrelse: Torben Ulrik Smith (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-06 tilføjes Direktion: John Georg Simon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-03-06 tilføjes Navne: SIMLON ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-06 tilføjes Revisor: Aage & Povl Holm I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)