Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Revision fravalgt | Formål | Tegningsregel | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: GOBO A/S. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GOBO A/S. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-18 tilføjes Direktion: Poul Richardt Tønder (direktør) (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-18 fjernes Direktion: Niels Henrik Svarrer (direktion) (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-15 tilføjes Legale ejere: Poul Richardt Tønder (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-15 fjernes Legale ejere: Niels Henrik Svarrer (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-14 fjernes Legale ejere: Poul Richardt Tønder (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-15 tilføjes Reelle ejere: Poul Richardt Tønder (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-15 fjernes Reelle ejere: Niels Henrik Svarrer (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-14 fjernes Reelle ejere: Poul Richardt Tønder (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Vedtægter: 2017-12-12 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudolfgårdsvej 1, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 175, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-05-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2014-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 tilføjes Vedtægter: 2014-02-19 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 175, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2011-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 175, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-11-04)
Den 2011-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 175, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-11-04)
Den 2011-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langballevej 32, 8320 Mårslet (offentliggjort 2007-11-01)
Den 2011-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ns@gobo.ns (offentliggjort 2011-11-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-27)
Den 2007-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langballevej 32, 8320 Mårslet (offentliggjort 2007-11-01)
Den 2007-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 20, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2000-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-10 tilføjes Legale ejere: Poul Richardt Tønder, Niels Henrik Svarrer (offentliggjort 2018-01-23)
Den 1999-11-10 tilføjes Reelle ejere: Poul Richardt Tønder, Niels Henrik Svarrer (offentliggjort 2018-01-23)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-27)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Navne: PTNS INVEST ApS (offentliggjort 1999-11-01)
Den 1999-09-29 fjernes Navne: GØGLER LYS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 fjernes Binavne: O.T. LAB AF 1993 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 20, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-06-27 tilføjes Binavne: O.T. LAB AF 1993 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Direktion: Niels Henrik Svarrer (direktion) (offentliggjort 2018-01-23)
Den 1979-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-06-27 tilføjes Navne: GØGLER LYS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-12)
Den 1979-06-27 tilføjes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)