Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Benny Arne Berdino-Olsen | 26.11.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Berdino-Olsen | 26.11.1997 | 26.11.1997 | direktør |
Inger Lise Sørensen | 11.08.1978 | 15.03.1994 | direktør |
Orla Kleis Nielsen | 11.08.1978 | 11.04.1988 | direktør |
Poul Borch | 11.08.1978 | 11.04.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jackie Arne Berdino-Olsen | 12.10.2023 | formand |
Hanne Berdino-Olsen | 17.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Benny Arne Berdino-Olsen | 28.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Laura Staaling Berdino-Olsen | 30.09.2010 | 12.10.2023 | formand |
Hanne Berdino-Olsen | 28.11.2008 | 30.09.2010 | formand |
Jackie Arne Berdino-Olsen | 26.11.1997 | 17.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Koscik Berdino-Olsen | 26.11.1997 | 27.12.2007 | bestyrelsesmedlem |