Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Laura Staaling Berdino-Olsen | 23.09.2010 | 12.10.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Jackie Arne Berdino-Olsen | 23.09.2010 | 11.10.2023 | 33,33-49,99% | 15,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
International Entertainment ApS (CVR 39453630) | NORMAL | 27.03.2018 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
EUROPÆISK CIRKUS PRODUKTION ApS (CVR 35406735) | OPLØSTEFTERKONKURS | 01.01.2014 | 28.05.2019 | 100,00% | 100,00% |