Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Berit Frank Hulgaard | 24.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Hulgaard | 28.03.1978 | 24.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mik Hulgaard Jensen | 04.12.2010 | 21.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mads Hulgaard Jensen | 21.11.2009 | 21.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hulgaard | 28.03.1978 | 21.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Christian Vindum | 28.03.1978 | 11.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Berit Frank Hulgaard | 28.03.1978 | 04.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Arne Christian Jensen | 28.03.1978 | 07.01.1992 | bestyrelsesmedlem |