Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Bibranche | Hovedbranche |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-21 tilføjes Bestyrelse: May Wenche Strømsnes (formand) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-21 fjernes Bestyrelse: Ole Jensen (formand) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Ole Jensen (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2021-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2021-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-12 fjernes Binavne: Jysk Dyretransport A/S (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-10 tilføjes Navne: Jysk Dyretransport A/S (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 fjernes Navne: Jysk Transportservice A/S (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-10 tilføjes Vedtægter: 2020-09-10 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Jensen (formand) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: René Erikstrup Falkenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-31 fjernes Bestyrelse: Bettina Rieks Jørgensen (formand) (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Ole Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@jysk-transportservice.dk (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: kontor@norager-vognmand.dk (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Revisor: ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-05 tilføjes Bestyrelse: Bettina Rieks Jørgensen (formand) (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2018-10-05 fjernes Bestyrelse: Niels Aage Nielsen (formand) (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-04 fjernes Bestyrelse: Bettina Rieks Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-24 tilføjes Binavne: Jysk Dyretransport A/S, Midtjysk Dyretransport A/S, Jysk Svinetransport A/S, Dansk Svinetransport A/S (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2018-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og lignende virksomhed, køb/salg, udlejning af fast ejendom og lastbiler, kapitalinvesteringer og lignende virksomhed, der af bestyrelsen skønnes forenelig med selskabets fornævnte formål. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-18 tilføjes Bestyrelse: Bettina Rieks Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-18 fjernes Bestyrelse: Karsten Lund Trend Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-18 tilføjes Reelle ejere: Ole Jensen, Henrik Præstgaard Nielsen (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2018-09-18 tilføjes Vedtægter: 2018-09-18 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-29 tilføjes Binavne: Nørager Vognmandsforretning A/S (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-27 tilføjes Navne: Jysk Transportservice A/S (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2018-08-26 fjernes Navne: NØRAGER VOGNMANDSFORRETNING A/S (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-27 tilføjes Vedtægter: 2018-08-27 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med formanden eller af 4 bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-09-19 tilføjes Bestyrelse: Karsten Lund Trend Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-19 tilføjes Navne: NØRAGER VOGNMANDSFORRETNING A/S (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-09-18 fjernes Navne: NØRAGER VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-09-19 fjernes Revisor: ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-19 tilføjes Vedtægter: 2017-09-19 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-21 tilføjes Legale ejere: Jysk Transportservice A/S (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-08-21 fjernes Legale ejere: EOJ ApS (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-08-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-09-30 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-06-30 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-07-01 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 8, 9610 Nørager (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Majsmarken 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-28 tilføjes Revisor: ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2016-06-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-19 tilføjes Legale ejere: EOJ ApS (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-22 fjernes Legale ejere: RENÈ JENSEN NØRAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Majsmarken 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2015-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Grynderupvejen 1, 9610 Nørager (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2015-07-07 tilføjes Vedtægter: 2015-07-07 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2015-07-07 fjernes Bestyrelse: Ole Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-18 tilføjes Bestyrelse: Benny Buch Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-04-18 fjernes Bestyrelse: Rene Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-16 tilføjes Bestyrelse: Rene Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2015-01-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2015-01-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-01-16 tilføjes Vedtægter: 2015-01-16 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-01-16 fjernes Direktion: Rene Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: RENÈ JENSEN NØRAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-16 tilføjes Direktion: Ole Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@norager-vognmand.dk (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grynderupvejen 1, 9610 Nørager (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2012-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 6, 9610 Nørager (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-22 tilføjes Bibranche: Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin (offentliggjort 2010-04-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: 2KRIS Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 6, 9610 Nørager (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2007-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 146, 9610 Nørager (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Rene Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-02 fjernes Direktion: Ole Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 146, 9610 Nørager (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 146, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)