Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Erikstrup Falkenberg | 01.01.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Jensen | 16.01.2014 | 31.12.2019 | direktør |
Rene Jensen | 02.07.2007 | 16.01.2015 | direktør |
Ole Jensen | 15.12.1976 | 02.07.2007 | direktør |
Ove Christian Pedersen | 15.12.1976 | 10.02.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
May Wenche Strømsnes | 21.08.2023 | formand |
Bettina Rieks Jørgensen | 01.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
John Sørensen | 18.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Præstgaard Nielsen | 19.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Jensen | 01.01.2020 | 21.08.2023 | formand |
Ole Jensen | 05.10.2018 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Rieks Jørgensen | 05.10.2018 | 31.12.2019 | formand |
Bettina Rieks Jørgensen | 18.09.2018 | 04.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Aage Nielsen | 19.09.2017 | 05.10.2018 | formand |
Morten Bækgaard | 19.09.2017 | 18.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Nyby Pedersen | 19.09.2017 | 18.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bent Erling Sørensen | 19.09.2017 | 18.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Lund Trend Poulsen | 19.09.2017 | 18.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Benny Buch Hansen | 18.04.2015 | 07.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Præstgaard Nielsen | 16.01.2015 | 07.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jensen | 16.01.2015 | 07.07.2015 | formand |
Rene Jensen | 16.01.2015 | 18.04.2015 | bestyrelsesmedlem |