Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-08-19 fjernes Navne: TANA SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Teknikervej 24, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 fjernes Bestyrelse: Vagn Sinius-Clausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 fjernes Direktion: Flemming Max Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Bestyrelse: Bent Julius Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Direktion: Preben Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-27 fjernes Bestyrelse: Paul Edgar Klonhammer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og distribution med sko-, husholdnings- og personlig plejeprodukter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes enten af formanden for bestyrelsen alene, eller af en direktør i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Vedtægter: 1988-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teknikervej 24, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Bestyrelse: Paul Edgar Klonhammer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Direktion: Preben Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Navne: TANA SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)