Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Max Nielsen | 08.11.1985 | 22.05.1992 | direktion |
Preben Larsen | 08.11.1985 | 23.05.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Max Nielsen | 08.11.1985 | 22.05.1992 | bestyrelse |
Svend Holger Hansen | 08.11.1985 | 22.05.1992 | bestyrelse |
Vagn Sinius-Clausen | 08.11.1985 | 22.05.1992 | formand |
Bent Julius Nielsen | 08.11.1985 | 23.05.1989 | bestyrelse |
Karsten Blom | 08.11.1985 | 27.08.1988 | bestyrelse |
John David Alexander Brown | 08.11.1985 | 27.08.1988 | bestyrelse |
Paul Edgar Klonhammer | 08.11.1985 | 27.08.1988 | formand |