Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Svend Wilkens Knudsen | 09.12.2019 | 14.05.2021 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Rita Leth Knudsen | 20.05.1996 | 01.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Svend Wilkens Knudsen | 20.05.1996 | 08.12.2019 | 66,67-89,99% | 66,67 % |