Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Rune Knudsen | 22.05.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Wilkens Knudsen | 22.05.2021 | 15.09.2023 | direktør |
Svend Wilkens Knudsen | 10.10.1985 | 22.05.2021 | direktør |
Jens Bak Rasmussen | 10.10.1985 | 11.01.1989 | direktør |
Christian Stilov | 10.10.1985 | 31.08.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne Wilkens Knudsen | 15.09.2023 | formand |
Carsten Rune Knudsen | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bo Jung | 25.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Andreasen | 20.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rita Leth Knudsen | 10.10.1985 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Rune Knudsen | 12.09.2007 | 25.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Jensen | 07.09.1995 | 10.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Anne Wilkens Knudsen | 10.10.1985 | 14.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Svend Wilkens Knudsen | 10.10.1985 | 22.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Nielsen | 10.10.1985 | 10.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Torben Andreasen | 10.10.1985 | 28.10.1991 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Brønsholm | 10.10.1985 | 11.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Salling-Bjørneboe | 10.10.1985 | 11.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bak Rasmussen | 10.10.1985 | 11.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Kenn Hansen Staugaard | 10.10.1985 | 31.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Bork Petersen | 10.10.1985 | 31.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Ole Lange Abildgaard | 10.10.1985 | 31.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peter Følsgaard | 10.10.1985 | 31.08.1988 | formand |