Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttenstræde 11, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-18 fjernes Direktion: Svend Erik Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 fjernes Hovedbranche: Bogantikvariater (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-18 fjernes Navne: FJERNSALGSANTIKVARIATET NOTABENE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 fjernes Revisor: FA POUL E JØRGENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttenstræde 11, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 96, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-08 tilføjes Direktion: Svend Erik Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og sælge bøger, drive kunstgalleri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Vedtægter: 2005-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-08 fjernes Bestyrelse: Anni Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-28 fjernes Direktion: Bruno Skov Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 tilføjes Bestyrelse: Anni Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-23 tilføjes Revisor: FA POUL E JØRGENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-23 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET HANS KRAGH LAURITSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Revisor: FA POUL E JØRGENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 fjernes Revisor: GOTTLIEB & RAUNHOLDT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 96, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-09 tilføjes Direktion: Bruno Skov Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-09 tilføjes Hovedbranche: Bogantikvariater (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-09 tilføjes Navne: FJERNSALGSANTIKVARIATET NOTABENE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-09 tilføjes Revisor: GOTTLIEB & RAUNHOLDT ApS, FA POUL E JØRGENSEN, REVISIONSSELSKABET HANS KRAGH LAURITSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)