Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Erik Madsen | 08.06.2005 | 18.02.2006 | adm. dir |
Bruno Skov Jensen | 09.09.1985 | 28.07.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Erik Madsen | 10.05.1996 | 08.09.1997 | bestyrelse |
Marianne Elsebeth Brockmeyer | 10.05.1996 | 08.09.1997 | bestyrelse |
Anni Jensen | 10.05.1996 | 08.09.1997 | bestyrelse |