Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøglegårdsvej 11, 3540 Lynge (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-01 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-01-24 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: hhk@cityproperty.dk (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Legale ejere: MICHAEL HENRIKSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Navne: C.U. A/S AF 1.9.85 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-09-30 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 fjernes Bestyrelse: Niels Dahl-Sørensen (formand) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 fjernes Direktion: Hans Henrik Klovborg (direktion) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøglegårdsvej 11, 3540 Lynge (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2015-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensøvej 2, 3540 Lynge (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-11-05 tilføjes Kontaktoplysninger: hhk@cityproperty.dk (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2015-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: hhk@citycontainer.dk (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2014-09-30 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Klovborg (bestyrelse) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2014-09-30 fjernes Bestyrelse: Michael Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Direktion: Hans Henrik Klovborg (direktion) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2014-09-30 fjernes Direktion: Michael Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-06 tilføjes Bestyrelse: Niels Dahl-Sørensen (formand) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2013-02-06 fjernes Bestyrelse: Birthe Johanne Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2011-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hhk@citycontainer.dk (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensøvej 2, 3540 Lynge (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2010-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 62, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-03-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 fjernes Revisor: Arne Stahlfest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 tilføjes Bestyrelse: Svend Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 fjernes Bestyrelse: Liselotte Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 62, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 62, 3520 Farum (offentliggjort 2006-01-12)
Den 2005-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 62, 3520 Farum (offentliggjort 2006-01-12)
Den 2005-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvilebækvænge 19, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt handel med disse, værdipapirer og andre investeringsgoder samt kapitalindskud i virksomheder. (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2005-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2005-12-23 tilføjes Vedtægter: 2005-12-23 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-09-30 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2001-09-29 tilføjes Legale ejere: MICHAEL HENRIKSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1998-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-03-09)
Den 1998-12-30 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1994-03-19 tilføjes Navne: C.U. A/S AF 1.9.85 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1994-03-18 fjernes Navne: FARUM CONTAINERUDLEJNING FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-10 fjernes Direktion: Per Carsten Korsmoe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-01-24 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1992-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-06)
Den 1992-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1991-09-10 tilføjes Navne: FARUM CONTAINERUDLEJNING FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-09 fjernes Navne: SCANPARTNER DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Bestyrelse: Jon Ihlen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 fjernes Bestyrelse: Hans Ove Sjoquist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 fjernes Direktion: Winnie Korsmoe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-10 fjernes Bestyrelse: Arne A Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvilebækvænge 19, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-01 tilføjes Bestyrelse: Arne A Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Direktion: Winnie Korsmoe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1985-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-01 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1985-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-01 tilføjes Navne: SCANPARTNER DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1985-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1985-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1985-09-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, Arne Stahlfest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1985-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)