Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 48, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-10 fjernes Bestyrelse: Benthe Albertsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Direktion: Jens Ove Albertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-10 fjernes Navne: AUTEK INDUSTRI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-14 fjernes Bestyrelse: Ove Albertsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-17 tilføjes Bestyrelse: Lise Lotte Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Bestyrelse: Elvira Helga Albertsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: autek@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: autek@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-27 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 fjernes Revisor: ELGAARD CARLSEN & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Vedtægter: 1999-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-18 tilføjes Revisor: ELGAARD CARLSEN & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Revisor: Ove Elgaard Carlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Direktion: Jens Ove Albertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 fjernes Direktion: Ove Albertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 48, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-07 tilføjes Bestyrelse: Elvira Helga Albertsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Direktion: Ove Albertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-07 tilføjes Navne: AUTEK INDUSTRI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Revisor: Ove Elgaard Carlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)