Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Christian Westergaard Bork(virk.: 65) | 3,13 % | 6,25 % | 6,25 % | 7,81 % |
Louise Krarup(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Oskar Norup Langvad(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Karsten Pedersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,87 % | 5,72 % | 5,72 % | 7,15 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Louise Krarup | 01.01.2007 | Virginiavej 5, 2000 Frederiksberg |
Erik Karsten Pedersen | 08.12.2017 | Holger Danskes Vej 32, 2000 Frederiksberg |
Niels Christian Westergaard Bork | 01.04.2020 | Ordrupvej 39A, 2920 Charlottenlund |
Oskar Norup Langvad | 01.07.2020 | Vesterbrogade 142C, 1620 København V |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BONNÈN INVEST A/S | 25057678 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
BYRGE EISTRUP OG ÆGTEFÆLLE FRU MINNA EISTRUPS LEGAT | 68156815 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
BYRGE OG MINNA EISTRUPS FOND | 75541414 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
HAKON AUGUST VALDBJØRN, ELSE VALDBJØRN OG HUGO VALDBJØRNS FOND | 11714137 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
KØBMAND INGER BONNENS FOND | 17440799 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Niels Bork Administration | 20986182 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.06.2006 | 0,87 (km) | Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K | Holmens Kanal 2, 1060 København K |
26.07.2009 | 0,87 (km) | Holmens Kanal 2, 1060 København K | Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K |
09.07.2011 | 16,79 (km) | Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K | Virumvej 74, 2830 Virum |
20.04.2020 | 12,71 (km) | Virumvej 74, 2830 Virum | Ordrupvej 39A, 2920 Charlottenlund |
BYRGE OG MINNA EISTRUPS FOND. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.10.1984 (14611 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ByRENY | 40291598 |
BY RETPEN ApS | 33500882 |
By Retz A/S | 37996475 |
BYRGE EISTRUP OG ÆGTEFÆLLE FRU MINNA EISTRUPS LEGAT | 68156815 |
BYRGE OG MINNA EISTRUPS FOND | 75541414 |
Byrgesen ApS | 43144111 |
BYRGESEN HOLDING ApS | 30241673 |
Byrgesen Kommunikation | 38977547 |
BYRGESENS AUTO EFT. ApS | 10110920 |
Byrgesens Auto Nørre Aaby ApS | 42125865 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Christian Westergaard Bork(virk.: 65) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 7 | 40 | 6 |
Louise Krarup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oskar Norup Langvad(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erik Karsten Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 20 % | 0 % | 0 % | 10 % | 56 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Christian Westergaard Bork(virk.: 65) Ikke aktiv i virksomheden | 43 | 13 | 2 | 31 |
Louise Krarup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 3 |
Oskar Norup Langvad(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erik Karsten Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 44 | 13 | 2 | 36 |
Pct. | 46 % | 14 % | 2 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |