Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ALLEENS SUPERMARKED A/S (CVR 25677331) | NORMAL | 23.10.2000 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 50090 (CVR 12518730) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.10.1988 | 06.09.1997 |
ApS STAND-BY/KFI (CVR 31768691) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.2008 | 17.12.2009 |
CANDY INVEST ApS (CVR 16207675) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.06.1992 | 01.06.2023 |
OLE MARKER A/S (CVR 16211400) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.06.1992 | 22.09.2008 |
PM AF 1.2.1993 A/S (CVR 12478933) | TVANGSOPLØST | 12.10.1988 | 18.01.1996 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Niels Bork Administration (CVR 20986182) | 01.08.1998 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BONNÈN INVEST A/S (CVR 25057678) | NORMAL | 09.02.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KØBMAND INGER BONNENS FOND (CVR 17440799) | NORMAL | 20.01.2014 | 03.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
ApS STAND-BY/KFI (CVR 31768691) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.2008 | 02.12.2008 | bestyrelse |
JÆGER INVEST A/S (CVR 51452410) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.12.2001 | 28.05.2008 | bestyrelse |
KFI Retail ApS (CVR 12415141) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.06.2001 | 01.10.2001 | formand |
PALUDAN BØGER A/S (CVR 21408786) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.05.2001 | 12.04.2010 | bestyrelse |
CONRADINELYST HOLDING A/S (CVR 73552516) | OPLØST EFTER FUSION | 27.03.2001 | 17.03.2002 | formand |
ALLEENS SUPERMARKED A/S (CVR 25677331) | NORMAL | 23.10.2000 | 14.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
BOG & IDÉ, FISKETORVET A/S (CVR 25499298) | NORMAL | 11.07.2000 | 12.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
KURT JÆGER. NÆSTVED ApS (CVR 64956213) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.05.1999 | 31.05.2009 | bestyrelse |
GRØNDAL SUPERMARKED HOLDING ApS (CVR 21664006) | NORMAL | 15.12.1998 | 14.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
NORDISK KORTHANDEL SCANMAPS ApS (CVR 81730415) | NORMAL | 25.09.1998 | 30.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
SOLRØD BØGER OG PAPIR ApS (CVR 20818271) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.04.1998 | 12.02.2008 | formand |
GRØNDAL SUPERMARKED A/S (CVR 66018016) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.10.1997 | 07.10.2010 | bestyrelse |
HOLTOFT HOLDING ApS (CVR 20043970) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.06.1997 | 11.12.2008 | bestyrelse |
HOLTOFT INVEST A/S (CVR 20038985) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.06.1997 | 05.05.2008 | bestyrelse |
HEIFA A/S (CVR 17034944) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.03.1995 | 13.10.2004 | bestyrelse |
CLEGGAN A/S (CVR 17283308) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.09.1993 | 03.02.1998 | formand |
ARCO TRADING & ENGINEERING ApS (CVR 17304038) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.08.1993 | 04.07.1995 | bestyrelse |
TEAM DATA SOLUTIONS A/S (CVR 61099816) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.03.1993 | 10.02.1994 | bestyrelse |
MC EJENDOM A/S (CVR 13270732) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.03.1993 | 10.02.1994 | bestyrelse |
VILHELM PEDERSEN MASKINFABRIK FINANS A/S (CVR 13309132) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.03.1993 | 10.02.1994 | bestyrelse |
P. S. Madsen A/S (CVR 13328579) | NORMAL | 22.03.1993 | 10.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
ARBURG A/S (CVR 16684031) | NORMAL | 01.01.1993 | 14.07.1995 | bestyrelsesmedlem |
OLE MARKER A/S (CVR 16211400) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.06.1992 | 01.10.2007 | bestyrelse |
SUPER STORE RUNGSTED A/S (CVR 16187437) | OPLØST EFTER FUSION | 25.06.1992 | 31.10.1997 | formand |
KØBMAND KARSTEN PEDERSEN HILLERØD A/S (CVR 15039574) | NORMAL | 08.02.1991 | 28.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
KATP ADVOKATER A/S (CVR 14790039) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.12.1990 | 26.02.1998 | bestyrelse |
KATP ADVOKATER A/S (CVR 14790039) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.12.1990 | 23.07.1993 | personlig_suppleant |
ANDY INVEST ApS (CVR 14844279) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1990 | 05.08.1993 | bestyrelse |
HANDELSAKTIESELSKABET 12.4.1984 (CVR 14062580) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.04.1990 | 16.09.2002 | bestyrelse |
AMAGER BOG & IDE A/S (CVR 13973709) | NORMAL | 09.03.1990 | 12.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
PM AF 1.2.1993 A/S (CVR 12478933) | TVANGSOPLØST | 12.10.1988 | 28.03.1990 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 50090 (CVR 12518730) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.10.1988 | 28.06.1989 | bestyrelse |
BOGTRYKKER R. OTTESEN OG SØNS MINDEFOND (CVR 78315814) | SLETTET | 29.04.1986 | 08.07.2002 | bestyrelse |
NYBODER BOGHANDEL KØBENHAVN ApS (CVR 78895810) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.09.1985 | 30.10.2003 | bestyrelse |
SUMA DAGLIGVARER II ApS (CVR 77360816) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.03.1985 | 29.08.1998 | bestyrelse |
VILLESTRUP ApS (CVR 76476519) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.11.1984 | 21.07.1997 | bestyrelse |
NETTO INVEST A/S (CVR 61384413) | OPLØST EFTER FUSION | 05.01.1982 | 01.05.2001 | bestyrelse |
JÆGER EJENDOMME A/S (CVR 46907019) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.12.1975 | 31.05.2009 | bestyrelse |
NYBODER PAPIRHANDEL ApS (CVR 41385812) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.11.1974 | 17.06.2010 | bestyrelse |
SUPER STORE A/S (CVR 39855410) | OPLØST EFTER FUSION | 13.04.1972 | 01.10.2001 | bestyrelse |
FREDENSBORG EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 62936312) | NORMAL | 27.12.1960 | 05.08.1993 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KØBMAND INGER BONNENS FOND (CVR 17440799) | NORMAL | 16.04.2019 | direktør |
BONNÈN INVEST A/S (CVR 25057678) | NORMAL | 09.02.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RESUDEX ApS (CVR 29828156) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.12.2006 | 27.05.2010 | direktion |
RICHARDS TRUCKER HOLDING ApS (CVR 25083229) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.02.2000 | 03.07.2006 | adm. dir |
BR TRUCKER HOLDING ApS (CVR 25083407) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.02.2000 | 03.07.2006 | adm. dir |
DANSTAR ApS (CVR 21865192) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1999 | 19.04.2010 | direktion |
DAMS LIMITED ApS (CVR 21608297) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.05.1999 | 04.11.2002 | direktion |
P. S. Madsen A/S (CVR 13328579) | NORMAL | 22.03.1993 | 10.02.1994 | direktør |
TEAM DATA SOLUTIONS A/S (CVR 61099816) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.03.1993 | 01.02.1994 | direktion |
KATP ADVOKATER A/S (CVR 14790039) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.12.1990 | 26.02.1998 | direktion |
PM AF 1.2.1993 A/S (CVR 12478933) | TVANGSOPLØST | 12.10.1988 | 28.03.1990 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 50090 (CVR 12518730) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.10.1988 | 28.06.1989 | direktion |
BOGHANDLERFORLAGET A/S (CVR 11958389) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.01.1988 | 30.06.1993 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Christian Westergaard Bork | 1,56 % | 4,69 % | 4,69 % | 10,94 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Niels Christian Westergaard Bork (antal: 65) | 11 | 7 | 41 | 6 |
Pct. | 17 % | 11 % | 63 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Christian Westergaard Bork (antal: 89) | 43 | 13 | 5 | 28 |
Pct. | 48 % | 15 % | 6 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
ERIK OLE JØRGENSENS TEGNESTUE ApS (CVR 50795918) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-04-02 | 2003-08-04 | likvidator |
JÆGER INVEST A/S (CVR 51452410) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-05-28 | 2009-03-23 | likvidator |
BOGHANDLERFORLAGET A/S (CVR 11958389) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-01-31 | 2002-09-11 | likvidator |
BOG-FAN (CVR 14279245) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-09-12 | 2005-06-16 | likvidator |
HANDELSAKTIESELSKABET 12.4.1984 (CVR 14062580) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-09-16 | 2003-10-13 | likvidator |
OLE MARKER A/S (CVR 16211400) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-10-01 | 2008-09-22 | likvidator |
HEIFA A/S (CVR 17034944) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-10-13 | 2005-03-31 | likvidator |
HOLTOFT INVEST A/S (CVR 20038985) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-05-05 | 2008-12-11 | likvidator |
DAMS LIMITED ApS (CVR 21608297) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-11-04 | 2003-10-06 | likvidator |
DANSTAR ApS (CVR 21865192) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-04-19 | 2010-10-14 | likvidator |
HANDELSAKTIESELSKABET AF 19. JANUAR 1992 (CVR 46218612) | OPLØST EFTER KONKURS | 1972-11-14 | 1993-09-14 | likvidator |
R. OTTESEN & SØN A/S (CVR 47807328) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-09-16 | 2002-04-03 | likvidator |
GRØNDAL SUPERMARKED A/S (CVR 66018016) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1980-06-27 | 1993-07-30 | likvidator |
INDKØBSFORENINGEN BOGKON (CVR 69729312) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-09-12 | 2005-08-14 | likvidator |
NYBODER BOGHANDEL KØBENHAVN ApS (CVR 78895810) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-10-30 | 2005-02-17 | likvidator |
J.E. PEDERSEN ApS (CVR 81145512) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-09-13 | 2006-01-06 | likvidator |
P. H. POULSEN'S BOGHANDEL ApS (CVR 87164012) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-05-27 | 2006-01-05 | likvidator |
ARKITEKTANPARTSSELSKABET AF 8/5 2006 (CVR 29530793) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-10-05 | 2010-02-25 | likvidator |
RESUDEX ApS (CVR 29828156) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-05-27 | 2010-10-14 | likvidator |
CORNELIUSSEN & MAJGAARD ApS (CVR 48585019) | TVANGSOPLØST | 1988-04-19 | 1988-10-04 | likvidator |
HANDELSAKTIESELSKABET AF 20. JANUAR 1992 (CVR 10077575) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1986-01-27 | 1993-07-20 | likvidator |
HANS F. AAGAARD INVEST A/S (CVR 14430547) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1990-07-31 | 1997-06-24 | likvidator |