Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Valkendrupsgyden 125, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-17 fjernes Navne: TOFT & HENRIKSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-17 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 fjernes Direktion: Jørgen Toft Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: tofthen@post8.tele.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: tofthen@post8.tele.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: tofthen@post8.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: tofthen@post8.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-13 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 fjernes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-12 tilføjes Navne: TOFT & HENRIKSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-11 fjernes Navne: AT-SUPPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-11 fjernes Bestyrelse: Arne Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-11 fjernes Direktion: Torben Hedam Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valkendrupsgyden 125, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedergade 35, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursus- og konsulentvirksomhed, handel og service, im- og export samt anden dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Vedtægter: 1996-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-08 fjernes Bestyrelse: Susanne Martha Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Hedam Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-08 fjernes Direktion: Susanne Martha Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Direktion: Torben Hedam Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-08 fjernes Direktion: Bent Hemberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-16 tilføjes Navne: AT-SUPPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-15 fjernes Navne: LIMA ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-15 fjernes Direktion: Preben Tommy Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 tilføjes Navne: LIMA ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-10 fjernes Navne: HI-FI CENTRUM ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-10 fjernes Bestyrelse: Torsten Drud Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-10 fjernes Direktion: Jørgen Finn Malmos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedergade 35, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-04 tilføjes Bestyrelse: Torsten Drud Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-04 tilføjes Direktion: Jørgen Finn Malmos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-04 tilføjes Hovedbranche: Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-04 tilføjes Navne: HI-FI CENTRUM ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-04 tilføjes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)