Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Erik Pedersen | 03.12.1983 | 23.10.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christen Bunch Jespersen | 01.03.1996 | 23.10.2003 | bestyrelse |
Kim Dengsø Nielsen | 01.03.1996 | 23.10.2003 | bestyrelse |
Knud Erik Strandbæk | 14.08.1995 | 01.03.1996 | formand |
Aksel Christian Poulsen | 03.12.1983 | 23.10.2003 | bestyrelse |
Knud Erik Pedersen | 03.12.1983 | 23.10.2003 | bestyrelse |
Henrik Thorstholm | 03.12.1983 | 14.08.1995 | bestyrelse |
Bent Ørsted Nielsen | 03.12.1983 | 16.01.1992 | bestyrelse |
Sven Borch Nielsen | 03.12.1983 | 16.01.1992 | bestyrelse |
Jens Højgaard | 03.12.1983 | 03.05.1991 | bestyrelse |
Per Robert Simonsen | 03.12.1983 | 28.09.1989 | bestyrelse |
Hans Ladekjær Jeppesen | 01.03.1960 | 23.10.2003 | bestyrelse |