Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-11-10 fjernes Navne: BIANCA MØN BÅD INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmevej 1, 4780 Stege (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Bestyrelse: Steen Hjermind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Direktion: Ib Sonne Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med lystbåde og enhver i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-16 tilføjes Vedtægter: 1991-07-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-29 fjernes Bestyrelse: Niels Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-29 fjernes Direktion: Kenneth Aaby Sachse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-28 fjernes Bestyrelse: Hans Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-28 fjernes Direktion: Hans Steffen Steffensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-26 tilføjes Navne: BIANCA MØN BÅD INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-25 fjernes Navne: MØN PLASTINDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-25 fjernes Bestyrelse: Steen Hjermind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-27 fjernes Bestyrelse: Hans Steffen Steffensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 fjernes Direktion: Hans Christian Gabelgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Børge Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Bestyrelse: Kai Haakon Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-09 fjernes Bestyrelse: Birte Ulf Gabelgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-15 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-15 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-05 tilføjes Navne: MØN PLASTINDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-04 fjernes Navne: MØN PLASTINDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmevej 1, 4780 Stege (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Bestyrelse: Birte Ulf Gabelgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Direktion: Hans Christian Gabelgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Navne: MØN PLASTINDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Statsaut. revisor Børge Jensen, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)