Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Sonne Ravn | 25.04.1984 | 13.09.1991 | direktion |
Kenneth Aaby Sachse | 25.04.1984 | 29.04.1991 | direktion |
Hans Steffen Steffensen | 25.04.1984 | 28.01.1991 | direktion |
Hans Christian Gabelgaard | 25.04.1984 | 05.05.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Gabelgaard | 25.04.1984 | 13.09.1991 | bestyrelse |
Peter Aagaard | 25.04.1984 | 13.09.1991 | bestyrelse |
Steen Hjermind | 25.04.1984 | 13.09.1991 | bestyrelse |
Niels Jacobsen | 25.04.1984 | 29.04.1991 | bestyrelse |
Hans Christoffersen | 25.04.1984 | 28.01.1991 | bestyrelse |
Steen Hjermind | 25.04.1984 | 25.05.1990 | bestyrelse |
Hans Steffen Steffensen | 25.04.1984 | 27.11.1989 | bestyrelse |
Kai Haakon Jensen | 25.04.1984 | 08.07.1988 | bestyrelse |
Birte Ulf Gabelgaard | 25.04.1984 | 09.11.1987 | bestyrelse |