Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Fogh Aagaard | 27.03.2001 | 25.02.2008 | adm. dir |
Tom Gunnar Høeg | 01.03.2000 | 27.03.2001 | adm. dir |
Hans Fogh Aagaard | 26.01.2000 | 01.03.2000 | adm. dir |
Terje Laurberg Lyngø List | 15.12.1996 | 26.01.2000 | adm. dir |
Søren Seier Rasmussen | 04.10.1996 | 01.11.1997 | direktør |
Aage Rørbæk | 21.03.1984 | 04.10.1996 | direktion |
Inger Harriet Hedevig Larsen | 21.03.1984 | 13.05.1994 | direktion |
Flemming Hildebrandt Henriksen | 21.03.1984 | 07.06.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Grete Aagaard | 08.01.2006 | 25.02.2008 | bestyrelse |
Henrik Fogh Aagaard | 05.01.2003 | 25.02.2008 | formand |
Christian Fogh Aagaard | 17.03.2002 | 25.02.2008 | bestyrelse |
Søren Fogh Aagaard | 17.03.2002 | 25.02.2008 | bestyrelse |
Grete Aagaard | 17.03.2002 | 05.01.2003 | bestyrelse |
Hans Fogh Aagaard | 27.03.2001 | 25.02.2008 | bestyrelse |
Niels Christian Westergaard Bork | 27.03.2001 | 17.03.2002 | formand |
Hans Fogh Aagaard | 27.03.2001 | 27.03.2001 | formand |
Ole Marker | 26.01.2000 | 17.03.2002 | bestyrelse |
Inger Harriet Hedevig Larsen | 21.03.1984 | 26.01.2000 | bestyrelse |
Birgitte Arnfred Kristensen | 21.03.1984 | 22.04.1998 | bestyrelse |
Aage Rørbæk | 21.03.1984 | 04.10.1996 | bestyrelse |
Lone Søgård Hansen | 21.03.1984 | 07.06.1993 | bestyrelse |
Flemming Hildebrandt Henriksen | 21.03.1984 | 07.06.1993 | bestyrelse |
Svend Petersen | 21.03.1984 | 25.02.1992 | bestyrelse |