Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-08-06 fjernes Navne: COROCOR A/S DANMARK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 25, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 fjernes Bestyrelse: Artur Haslimann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 fjernes Direktion: Per Hartvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Bestyrelse: Vic Brown (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 fjernes Direktion: Vic Brown (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-11 fjernes Bestyrelse: Eskild Lyngholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-11 fjernes Direktion: Axel Levin Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-25 tilføjes Navne: COROCOR A/S DANMARK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 fjernes Navne: COROCOR DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 fjernes Direktion: Bent Koefoed-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er både direkte og gennem aktiebesiddelse i selskaber at drive handel, fremstillig og servicevirksomhed samt at planlægge koordinere og gennemføre aktiviteter til skadesbegrænsning efter uheld med vand, brand, kemikalier og lignende (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Vedtægter: 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-09 tilføjes Navne: COROCOR DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-08 fjernes Navne: COROCOR INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-08 fjernes Bestyrelse: Birgit Møller-Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-08 fjernes Binavne: COROCOR INTERNATIONAL A/S, CORROSION/COORDINATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-08 fjernes Direktion: Erik Møller-Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-17 tilføjes Navne: COROCOR INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-16 fjernes Navne: A/S HVKMD 5 NR. 833 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 440.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 25, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Bestyrelse: Birgit Møller-Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Binavne: COROCOR INTERNATIONAL A/S, CORROSION/COORDINATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Direktion: Erik Møller-Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Navne: A/S HVKMD 5 NR. 833 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)