Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Hartvig | 01.11.1983 | 04.08.1992 | direktion |
Vic Brown | 01.11.1983 | 03.11.1989 | direktion |
Axel Levin Larsen | 01.11.1983 | 11.09.1989 | direktion |
Bent Koefoed-Nielsen | 01.11.1983 | 24.08.1988 | direktion |
Erik Møller-Rasmussen | 01.11.1983 | 08.01.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kai Aage Møgelvang Pedersen | 01.11.1983 | 04.08.1992 | bestyrelse |
Per Hartvig | 01.11.1983 | 04.08.1992 | bestyrelse |
Artur Haslimann | 01.11.1983 | 04.08.1992 | bestyrelse |
Erik Møller-Rasmussen | 01.11.1983 | 21.11.1990 | bestyrelse |
Vic Brown | 01.11.1983 | 21.11.1990 | bestyrelse |
Axel Levin Larsen | 01.11.1983 | 11.09.1989 | bestyrelse |
Bent Koefoed-Nielsen | 01.11.1983 | 11.09.1989 | bestyrelse |
Eskild Lyngholm | 01.11.1983 | 11.09.1989 | bestyrelse |
Birgit Møller-Rasmussen | 01.11.1983 | 08.01.1988 | bestyrelse |