Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Valbyvej 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af boligtekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 9. JANUAR 1990 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Revisor: RATIONEL REVISION/BENNITH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Bestyrelse: Lis Friberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Direktion: Jørgen Friberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 fjernes Bestyrelse: Tonni Nygaard Matthes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 fjernes Direktion: Tonni Nygaard Matthes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 fjernes Revisor: Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering i såvel eget selskab som i beslægtede virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Vedtægter: 1991-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Bestyrelse: Anne Liv Langballe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Direktion: Paul Mathiasen Leth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Claus Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 fjernes Bestyrelse: Tonni Nygaard Matthes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 fjernes Direktion: Tonni Nygaard Matthes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 fjernes Revisor: Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 fjernes Revisor: Svend Erik Lund Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 fjernes Bestyrelse: Leo Gunnar Magnusson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 fjernes Direktion: Leo Gunnar Magnusson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 9. JANUAR 1990 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-10 fjernes Navne: LINETTE GARDINKONFEKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valbyvej 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-30 tilføjes Bestyrelse: Leo Gunnar Magnusson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Direktion: Leo Gunnar Magnusson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af boligtekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Navne: LINETTE GARDINKONFEKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-06-30 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Revisor: Svend Erik Lund Hansen, Svend Arne Angelo Svendsen Due, Statsaut. revisor Claus Hansen, Svend Arne Angelo Svendsen Due, RATIONEL REVISION/BENNITH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)