Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Bai Wadstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2023-12-01 fjernes Bestyrelse: Anders Hedegaard Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-11-30 fjernes Bestyrelse: Kim Bai Wadstrøm (suppleant) (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2022-04-21 tilføjes Bestyrelse: Kim Bai Wadstrøm (suppleant) (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2022-04-21 fjernes Bestyrelse: Claude Emile Frigout Reffs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-04-21 tilføjes Vedtægter: 2022-04-21 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-12-07 fjernes Bestyrelse: Børge Bigum (suppleant) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-04-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-11-18 tilføjes Bestyrelse: Dorte Bast Aagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2020-11-18 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-17 fjernes Bestyrelse: Leif Hane Jensen (suppleant) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-05 fjernes Bestyrelse: Henrik Kragh Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kragh Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-04-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Hardy Gundorph (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-08 fjernes Bestyrelse: Jesper Mørch Sørensen (suppleant) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-10-30 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Werner Nielsen (formand) (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-30 fjernes Bestyrelse: Søren Boe Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-29 fjernes Bestyrelse: Rasmus Werner Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-04-09 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Werner Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-04-09 fjernes Bestyrelse: Flemming Brandt Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Bestyrelse: Claude Emile Frigout Reffs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Mikael Sundby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-22 fjernes Bestyrelse: Ole Peder Aasted Lysgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-04-07 tilføjes Bestyrelse: Flemming Christian Eiler Larsen (suppleant) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2014-04-07 fjernes Bestyrelse: Claus Thomas Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2012-02-08 tilføjes Bestyrelse: Anne Mette Barfod (suppleant) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2012-02-08 fjernes Bestyrelse: Ole Joachim Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 tilføjes Formål: Pensionskassen har til formål at udrede pensioner til medlemmerne, disses enker/enkemænd, de sidstnævnte kun hvis ægteskabet er indgået inden 16.2.1978, og børn. Pensionerne udredes efter bestemmelserne i pensionskassens pensionsregulativ. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 tilføjes Tegningsregel: Pensionskassen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af direktionen i Alm. Brand A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 tilføjes Vedtægter: 2011-04-13 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2010-04-14 tilføjes Bestyrelse: Ole Peder Aasted Lysgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-14 fjernes Bestyrelse: Gunnar Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 285 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-01-20 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-14 tilføjes Bestyrelse: Ole Peder Aasted Lysgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Bestyrelse: Ole Peder Aasted Lysgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden pensionsforsikring (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden pensionsforsikring (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2006-04-24 tilføjes Bestyrelse: John Lind (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Johannsen Schrøder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Bestyrelse: Flemming Brandt Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Bestyrelse: Hans Neergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Anden pensionsforsikring (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Pensionskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2003-05-20)
Den 2003-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-15 tilføjes Navne: PENSIONSKASSEN UNDER ALM. BRAND A/S (PENSIONSAFVIKLINGSKASSE) (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2003-04-14 fjernes Navne: Pensionskassen under Alm Brand af 1792,Gensidigt Forsikringsselskab (Pensionsafviklingskasse) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-24 tilføjes Bestyrelse: Christian Heick Sørensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-24 fjernes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-03 tilføjes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-03 fjernes Bestyrelse: Ejler Enggård (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-07 tilføjes Bestyrelse: Søren Boe Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-06 tilføjes Bestyrelse: Henrik Hardy Gundorph (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-06 fjernes Bestyrelse: Bent Knie-Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Lysdal Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-28 fjernes Bestyrelse: Jan Hornsberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Hornsberg (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-01 fjernes Bestyrelse: Per Buchwaldt (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: almbrand@almbrand.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: almbrand@almbrand.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 1998-04-03 fjernes Bestyrelse: Elav Enevold Pinstrup (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-27 tilføjes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-27 fjernes Bestyrelse: Tage Kristian Jespersen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-05-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Johannsen Schrøder (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-11-17 fjernes Bestyrelse: Finn Stenderup Jarnov (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-03 tilføjes Bestyrelse: Finn Stenderup Jarnov (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 tilføjes Hovedbranche: Pensionskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-03 tilføjes Navne: Pensionskassen under Alm Brand af 1792,Gensidigt Forsikringsselskab (Pensionsafviklingskasse) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1992-12-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)