Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Bai Wadstrøm | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Ruben Madsen | 21.04.2022 | suppleant |
Leif Hane Jensen | 18.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Werner Nielsen | 30.10.2019 | formand |
John Lind | 24.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Hedegaard Jessen | 21.04.2022 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bai Wadstrøm | 21.04.2022 | 30.11.2023 | suppleant |
Dorte Bast Aagaard | 18.11.2020 | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kragh Møller | 01.09.2020 | 05.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henning Boye Larsen | 09.04.2018 | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Børge Bigum | 09.04.2018 | 07.12.2021 | suppleant |
Leif Hane Jensen | 09.04.2018 | 17.11.2020 | suppleant |
Rasmus Werner Nielsen | 09.04.2018 | 29.10.2019 | suppleant |
Claude Emile Frigout Reffs | 01.01.2017 | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Christian Eiler Larsen | 07.04.2014 | 09.04.2018 | suppleant |
Anne Mette Barfod | 08.02.2012 | 09.04.2018 | suppleant |
Niels Erik Madsen | 14.04.2010 | 18.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Mørch Sørensen | 14.04.2010 | 08.11.2019 | suppleant |
Lars Lysdal Jensen | 14.04.2010 | 31.12.2016 | suppleant |
Ole Peder Aasted Lysgaard | 14.04.2010 | 22.05.2015 | suppleant |
Henning Boye Larsen | 14.04.2010 | 07.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Børge Bigum | 14.04.2010 | 07.04.2014 | suppleant |
Christian Heick Sørensen | 14.04.2010 | 07.04.2014 | suppleant |
Ole Joachim Jensen | 14.04.2010 | 08.02.2012 | suppleant |
Henning Boye Larsen | 14.04.2010 | 14.04.2010 | suppleant |
Niels Erik Madsen | 14.04.2010 | 14.04.2010 | suppleant |
Ole Peder Aasted Lysgaard | 14.04.2010 | 14.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ole Peder Aasted Lysgaard | 14.04.2008 | 14.04.2010 | suppleant |
Børge Bigum | 24.04.2006 | 14.04.2010 | suppleant |
Jesper Mørch Sørensen | 24.04.2006 | 14.04.2010 | suppleant |
Ole Peder Aasted Lysgaard | 24.04.2006 | 14.04.2010 | suppleant |
John Lind | 24.04.2006 | 24.04.2006 | suppleant |
Flemming Brandt Petersen | 31.12.2003 | 09.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Brandt Petersen | 31.12.2003 | 31.12.2003 | suppleant |
Christian Heick Sørensen | 24.03.2003 | 14.04.2010 | suppleant |
Claus Thomas Jespersen | 03.04.2002 | 07.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Laurits Knudsen Pedersen | 03.04.2002 | 14.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lars Lysdal Jensen | 03.04.2002 | 14.04.2010 | suppleant |
Ole Joachim Jensen | 03.04.2002 | 14.04.2010 | suppleant |
Søren Dahlgaard | 03.04.2002 | 24.03.2003 | suppleant |
Søren Boe Mortensen | 07.12.2001 | 30.10.2019 | formand |
Henrik Hardy Gundorph | 06.12.2001 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hardy Gundorph | 06.12.2001 | 06.12.2001 | suppleant |
Lars Lysdal Jensen | 28.11.2001 | 03.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lars Lysdal Jensen | 28.11.2001 | 28.11.2001 | suppleant |
Finn Fabricius | 01.12.2000 | 31.12.2003 | suppleant |
Jan Hornsberg | 01.12.2000 | 28.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jan Hornsberg | 01.12.2000 | 01.12.2000 | suppleant |
Mikael Sundby | 27.11.1997 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Mark Thorsen | 27.11.1997 | 03.04.1998 | suppleant |
Gunnar Petersen | 03.12.1992 | 14.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Johannsen Schrøder | 03.12.1992 | 24.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Hans Neergaard | 03.12.1992 | 31.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
Ejnar Nørgaard Andersen | 03.12.1992 | 03.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ejler Enggård | 03.12.1992 | 03.04.2002 | suppleant |
Bent Knie-Andersen | 03.12.1992 | 06.12.2001 | formand |
Jakob Mark Thorsen | 03.12.1992 | 01.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Birger Valther Schønfeld | 03.12.1992 | 01.12.2000 | suppleant |
Per Buchwaldt | 03.12.1992 | 01.12.2000 | suppleant |
Christian Niels Brock Ulrich | 03.12.1992 | 03.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Børge Madsen | 03.12.1992 | 03.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Hansen Rosenberg | 03.12.1992 | 03.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Christian Georg Kjøller | 03.12.1992 | 03.04.1998 | suppleant |
Elav Enevold Pinstrup | 03.12.1992 | 03.04.1998 | suppleant |
Jesper Rosenberg Stokholm | 03.12.1992 | 27.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Fink-Nielsen | 03.12.1992 | 27.11.1997 | suppleant |
Tage Kristian Jespersen | 03.12.1992 | 27.11.1997 | suppleant |
Hans Reesen Brodthagen | 03.12.1992 | 08.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Johannsen Schrøder | 03.12.1992 | 08.05.1995 | suppleant |
Claus Poulsen | 03.12.1992 | 17.11.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Rosenberg Stokholm | 03.12.1992 | 17.11.1994 | suppleant |
Ole Jørgen Olesen | 03.12.1992 | 17.11.1994 | suppleant |
Finn Stenderup Jarnov | 03.12.1992 | 17.11.1994 | suppleant |