Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Saugmann Sønder | 01.01.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Klagenberg | 19.04.1983 | 21.01.2021 | direktør |
Gregers Kuhn Christensen | 19.04.1983 | 05.03.1993 | direktør |
Tom Nøhr Christiansen | 19.04.1983 | 09.06.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Erik Rutger Halling | 12.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Silje Christine Langhelle | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per-Olof Bergqvist | 31.03.2022 | formand |
Carsten Saugmann Sønder | 21.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Johan Olof Lundberg | 31.03.2022 | 12.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per-Olof Bergqvist | 21.01.2021 | 30.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tomas Patrik Stolpe | 12.08.2016 | 31.03.2022 | formand |
Niels Klagenberg | 12.08.2016 | 21.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gustav Erik Ruda | 12.08.2016 | 21.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Gregersen | 26.09.2013 | 12.08.2016 | formand |
Søren Colding | 21.03.2013 | 12.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Claus Dall-Hansen | 04.12.2007 | 21.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Friis Østergaard | 04.12.2007 | 12.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kim Høgh | 04.12.2007 | 25.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kai Michelsen | 21.04.1997 | 26.09.2013 | formand |
Gregers Kuhn Christensen | 19.04.1983 | 12.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Leif Carlo Jensen | 19.04.1983 | 04.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Klagenberg | 19.04.1983 | 04.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Tom Nøhr Christiansen | 19.04.1983 | 04.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Arne Hodal | 19.04.1983 | 09.06.1992 | bestyrelsesmedlem |