Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ADDEK ApS (CVR 13140170) | NORMAL | 09.06.1989 |
BlueNord Gas Denmark A/S (CVR 11729894) | NORMAL | 02.11.1987 |
COLOPLAST EJENDOMME A/S (CVR 13512582) | NORMAL | 05.10.1989 |
Crysberg International A/S (CVR 10536138) | NORMAL | 11.11.1986 |
DBC DIGITAL A/S (CVR 15149043) | NORMAL | 18.04.1991 |
GENPACK A/S (CVR 15046244) | NORMAL | 14.12.1990 |
GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S (CVR 10239680) | NORMAL | 28.04.1986 |
HANS KJÆR TRADING A/S (CVR 16987999) | NORMAL | 14.05.1993 |
HOLDINGSELSKABET AF 1/4-88 ApS (CVR 11729770) | NORMAL | 02.11.1987 |
KOMMUNERNES HUS A/S (CVR 24256979) | NORMAL | 20.12.1990 |
METTLER-TOLEDO A/S (CVR 16221341) | NORMAL | 24.06.1992 |
PAUL KJÆR 1991 ApS (CVR 15208899) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.06.1991 |
SOLAE DENMARK ApS (CVR 16316792) | NORMAL | 07.08.1992 |
STUHR CMC A/S (CVR 15660848) | NORMAL | 15.11.1991 |
UNION ENGINEERING A/S (CVR 13827540) | NORMAL | 05.12.1989 |
Velliv Ejendomsinvestering P/S (CVR 10239702) | NORMAL | 28.04.1986 |
Vingmed A/S (CVR 13988102) | NORMAL | 21.03.1990 |
WindowMaster International A/S (CVR 13827532) | NORMAL | 05.12.1989 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ACO INTERNATIONAL ApS (CVR 10631874) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.02.1987 | 19.12.1991 |
AGERSØ-STIGSNÆS HAVBRUG A/S (CVR 20064102) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.04.1986 | 19.12.2000 |
ARNE EIS & CO. ApS (CVR 13140081) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.06.1989 | 05.03.2003 |
Auning Vandland ApS (CVR 10833698) | TVANGSOPLØST | 13.04.1987 | 18.08.2000 |
BETEC NORDIC ApS (CVR 10606802) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.01.1987 | 04.01.1993 |
BETONELEMENT A/S (CVR 15523409) | OPLØST EFTER FUSION | 21.10.1991 | 11.11.2009 |
BOROX STEEL DANMARK ApS (CVR 10956846) | TVANGSOPLØST | 22.07.1987 | 08.01.1990 |
BROINVEST EJENDOMSANPARTSSELSKAB (CVR 13988277) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.03.1990 | 03.05.2016 |
BYGGESELSKABET STRANDPARKEN, EBELTOFT ApS (CVR 10957001) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.07.1987 | 25.06.1990 |
C. FERSLEW & CO. A/S (CVR 12319630) | OPLØST EFTER FUSION | 27.07.1988 | 10.01.1996 |
CHEQUEPOINT ApS (CVR 13266239) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.07.1989 | 08.04.1994 |
CMPM INVEST ApS (CVR 13971285) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.03.1990 | 26.06.2000 |
CO-INJECT ApS (CVR 10833795) | OPLØST EFTER FUSION | 13.04.1987 | 17.03.2004 |
CTKM 10012 A/S (CVR 16221392) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.06.1992 | 01.09.1994 |
CTKM 249 ApS (CVR 12063032) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.04.1988 | 25.05.1992 |
CTKM 283 ApS (CVR 16500631) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.10.1992 | 01.09.1994 |
CTKM 285 ApS (CVR 16500593) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.10.1992 | 01.09.1994 |
CTKM 286 ApS (CVR 16500585) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.10.1992 | 01.09.1994 |
DANEWCO A/S (CVR 14750347) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.10.1990 | 21.10.2003 |
DANISH INTERNATIONAL REINSURANCE BROKERS ApS (CVR 11773133) | OPLØST EFTER FUSION | 30.11.1987 | 22.12.1994 |
DANISH MARINE-LIFT INDUSTRIES ApS (CVR 10606837) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.01.1987 | 09.09.1996 |
DANSK PLASTIK INDUSTRI A/S (CVR 13140138) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.06.1989 | 17.01.2007 |
DUF 3002 ApS (CVR 13988099) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.03.1990 | 29.12.2001 |
EJENDOMSSELSKABET AF 30/12 1992 A/S (CVR 16062146) | OPLØST EFTER FUSION | 19.03.1992 | 09.02.1998 |
EJENDOMSSELSKABET KØBMAGERGADE 57/ PEDER HVITFELDTS STRÆDE 6 A/S (CVR 11143385) | OPLØST EFTER FUSION | 08.09.1987 | 25.09.1998 |
ELKRAFT-CONSULT A/S (CVR 10957087) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.07.1987 | 01.12.2003 |
EPTAL FINANS ApS (CVR 15208872) | TVANGSOPLØST | 11.06.1991 | 27.06.1994 |
FREDGAARD UDLEJNING A/S (CVR 15120894) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.1991 | 25.02.1998 |
FRI ROCK CONCERTS ApS (CVR 13988285) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.03.1990 | 21.04.1993 |
GBC GENERAL BINDING DENMARK ApS (CVR 13988196) | TVANGSOPLØST | 21.03.1990 | 14.11.1996 |
GRUPPE FINANS ApS (CVR 12345399) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.08.1988 | 20.02.2006 |
HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET TOMMY MORTENSEN ApS (CVR 11904793) | TVANGSOPLØST | 25.01.1988 | 25.05.1994 |
HANDS NO. 3 ApS (CVR 13791007) | OPLØST EFTER FUSION | 12.01.1990 | 07.08.1995 |
HANS LÜTH INTERNATIONAL A/S AF 1986 (CVR 10080886) | OPLØST EFTER FUSION | 22.01.1986 | 24.03.1988 |
I-CENTER NO. 1 ApS (CVR 13988293) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.03.1990 | 18.09.2009 |
INRECO A/S (CVR 13791082) | OPLØST EFTER FUSION | 12.01.1990 | 27.07.2015 |
INTERCOM - MÅLRETTET KOMMUNIKATION ApS (CVR 10441889) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.10.1986 | 13.01.2017 |
KJELLERUP-NØRREGAARD A/S (CVR 13512574) | OPLØST EFTER FUSION | 05.10.1989 | 05.08.2003 |
KLAUS MORELL ApS (CVR 11218601) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.06.1987 | 31.08.2022 |
KOLDING CENTER NORD A/S (CVR 10606772) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.01.1987 | 26.06.1992 |
MASKINFABRIKKEN ARTICA ApS (CVR 12252501) | OPLØST EFTER FUSION | 04.07.1988 | 29.02.1992 |
MOGENS LAGSTRØM ApS (CVR 10080843) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.01.1986 | 27.01.1994 |
Masnedø Gartnerier A/S (CVR 15898798) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.01.1992 | 28.02.2011 |
MØLLER INVEST ApS (CVR 13971234) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.03.1990 | 13.08.2007 |
OLTEN A/S (CVR 30923405) | OPLØST EFTER SPALTNING | 25.10.2007 | 05.12.2007 |
PAUL KJÆR 1990 ApS (CVR 13266433) | OPLØST EFTER FUSION | 17.07.1989 | 06.05.2002 |
PERSEUS ApS AF 1. JANUAR 1994 (CVR 15660732) | TVANGSOPLØST | 15.11.1991 | 20.09.1994 |
PP PLAST ApS (CVR 11773109) | TVANGSOPLØST | 30.11.1987 | 20.08.1991 |
RAM-INVEST A/S (CVR 15498331) | TVANGSOPLØST | 04.09.1991 | 21.06.1999 |
S. E. SCHMIDT & CO ApS (CVR 12062990) | TVANGSOPLØST | 19.04.1988 | 30.11.2009 |
SCANDINAVIAN OUTDOOR ApS (CVR 13988242) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.03.1990 | 20.02.2006 |
SEAS-NVE SERVICE A/S (CVR 12252544) | OPLØST EFTER FUSION | 04.07.1988 | 17.06.2011 |
SOLAE DENMARK ApS (CVR 16316792) | NORMAL | 07.08.1992 | 29.10.1992 |
SUNPROJUICE DENMARK A/S (CVR 16500607) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.10.1992 | 07.03.2005 |
SVELDAN A/S (CVR 16221384) | OPLØST EFTER FUSION | 24.06.1992 | 27.06.2000 |
Selskabet af 25. september 2019 ApS (CVR 11904777) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.1988 | 16.12.2022 |
TEKNOFORM ApS (CVR 13988234) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.03.1990 | 13.05.2002 |
THOR-HUSET, AUNING ApS (CVR 10852188) | TVANGSOPLØST | 02.06.1987 | 21.09.1989 |
TKM 27 ApS (CVR 13988374) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.03.1990 | 08.10.2010 |
TRYG-BALTICA EJENDOMME III A/S (CVR 13140146) | OPLØST EFTER FUSION | 09.06.1989 | 16.08.2000 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Orupgaard I/S (CVR 31992257) | 01.05.1977 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KJÆR 11-11-11 ApS (CVR 34056382) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.11.2011 | 16.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
PAUL KJÆR INVEST ApS (CVR 34056390) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.11.2011 | 07.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
MARCO NR. 1 ApS I LIKVIDATION (CVR 13613389) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.03.2010 | 10.03.2012 | bestyrelse |
MARCO NR. 2 ApS (CVR 13613400) | NORMAL | 13.03.2010 | 10.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSELSKABET OLDENVEJ 6 ApS (CVR 31606233) | NORMAL | 01.07.2008 | 26.09.2013 | formand |
QQP 2008 ApS (CVR 31432510) | OPLØST EFTER SPALTNING | 19.05.2008 | 19.06.2008 | formand |
OLTEN A/S (CVR 30923405) | OPLØST EFTER SPALTNING | 25.10.2007 | 05.12.2007 | formand |
ATS AF 2006 A/S (CVR 18435586) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.2006 | 02.11.2011 | bestyrelse |
HHRK ApS (CVR 13613303) | NORMAL | 04.11.2004 | 10.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
HHNN ApS (CVR 13613338) | NORMAL | 04.11.2004 | 10.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
VS REKLAME ApS (CVR 21803545) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.04.2004 | 16.02.2016 | formand |
SOPHIE'S TØJHUS ApS (CVR 49158815) | NORMAL | 02.03.2004 | 07.10.2011 | formand |
SPINNEWCO ApS (CVR 27404227) | NORMAL | 21.10.2003 | 08.03.2016 | næstformand |
PAUL KJÆR 1991 ApS (CVR 15208899) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.01.2003 | 07.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
PAUL KJÆR INVEST ApS (CVR 24906310) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.01.2003 | 14.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
HANS KJÆR HOLDING A/S (CVR 26633079) | NORMAL | 07.05.2002 | 15.05.2018 | formand |
CRYSBERG HOLDING ApS (CVR 26532531) | NORMAL | 25.03.2002 | 26.09.2013 | formand |
MT Højgaard Danmark A/S (CVR 12562233) | NORMAL | 02.05.2001 | 19.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
ATRIA DANMARK A/S (CVR 12483589) | NORMAL | 03.01.2000 | 20.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
ATRIA DENMARK HOLDING A/S (CVR 25045297) | NORMAL | 30.12.1999 | 30.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
RATIONEL VINDUER A/S (CVR 40371818) | OPLØST EFTER FUSION | 27.06.1997 | 20.11.1998 | formand |
Crysberg International A/S (CVR 10536138) | NORMAL | 25.06.1997 | 26.09.2013 | formand |
CALKAS A/S (CVR 45427412) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.1997 | 20.11.1998 | formand |
CRYSBERG A/S (CVR 71324214) | NORMAL | 21.04.1997 | 26.09.2013 | formand |
SAINT-GOBAIN Denmark A/S (CVR 59983016) | NORMAL | 20.03.1996 | 04.07.2006 | formand |
S.C. SØRENSEN A/S (CVR 11847692) | OPLØST EFTER FUSION | 11.09.1995 | 01.08.2002 | formand |
GRAPHIC EQUIPMENT TECHNOLOGIES A/S (CVR 10701236) | OPLØST EFTER FUSION | 07.04.1995 | 10.10.1996 | formand |
TANDLÆGE INGE REX ApS (CVR 18075598) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.06.1994 | 16.04.2007 | bestyrelse |
HANS KJÆR TRADING A/S (CVR 16987999) | NORMAL | 14.05.1993 | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
SVELDAN A/S (CVR 16221384) | OPLØST EFTER FUSION | 24.06.1992 | 19.10.1994 | bestyrelse |
CTKM 10012 A/S (CVR 16221392) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.06.1992 | 30.04.1994 | bestyrelse |
METTLER-TOLEDO A/S (CVR 16221341) | NORMAL | 24.06.1992 | 27.01.1994 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET AF 30/12 1992 A/S (CVR 16062146) | OPLØST EFTER FUSION | 19.03.1992 | 04.01.1993 | bestyrelse |
Masnedø Gartnerier A/S (CVR 15898798) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.01.1992 | 03.04.1992 | bestyrelse |
BETONELEMENT A/S (CVR 15523409) | OPLØST EFTER FUSION | 21.10.1991 | 25.02.1992 | bestyrelse |
RAM-INVEST A/S (CVR 15498331) | TVANGSOPLØST | 04.09.1991 | 03.01.1992 | bestyrelse |
DBC DIGITAL A/S (CVR 15149043) | NORMAL | 18.04.1991 | 17.10.1991 | bestyrelsesmedlem |
FREDGAARD UDLEJNING A/S (CVR 15120894) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.1991 | 10.09.1991 | bestyrelse |
KOMMUNERNES HUS A/S (CVR 24256979) | NORMAL | 20.12.1990 | 02.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
GENPACK A/S (CVR 15046244) | NORMAL | 14.12.1990 | 21.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
DANEWCO A/S (CVR 14750347) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.10.1990 | 24.01.1991 | bestyrelse |
EPOKE A/S (CVR 14125345) | NORMAL | 01.05.1990 | 24.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
EPOKE PRODUCTION A/S (CVR 14125337) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1990 | 16.03.1995 | bestyrelse |
SWECO ARCHITECTS A/S (CVR 13642001) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1989 | 21.06.2016 | bestyrelse |
KHRK ApS (CVR 13614040) | NORMAL | 01.11.1989 | 10.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
ApS GIN (CVR 13613737) | NORMAL | 01.11.1989 | 03.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
ApS MAK (CVR 13613672) | NORMAL | 01.11.1989 | 31.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
ApS JERA (CVR 13613583) | NORMAL | 01.11.1989 | 30.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
MARCO NR. 3 ApS (CVR 13613494) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1989 | 17.05.1991 | bestyrelse |
HHNN ApS (CVR 13613338) | NORMAL | 01.11.1989 | 15.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
JUKOP ApS (CVR 13613796) | NORMAL | 01.11.1989 | 14.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
KHRK ApS (CVR 13614040) | NORMAL | 01.11.1989 | 13.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
NIVIKOP ApS (CVR 13613974) | NORMAL | 01.11.1989 | 10.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
MARCO NR. 2 ApS (CVR 13613400) | NORMAL | 01.11.1989 | 02.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
HHRK ApS (CVR 13613303) | NORMAL | 01.11.1989 | 16.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
MARCO NR. 1 ApS I LIKVIDATION (CVR 13613389) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1989 | 10.04.1991 | bestyrelse |
LYKOP ApS (CVR 13613877) | NORMAL | 01.11.1989 | 08.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
ARNE EIS & CO. ApS (CVR 13140081) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.06.1989 | 30.08.2002 | bestyrelse |
NORDIATECH A/S (CVR 13259283) | OPLØST EFTER FUSION | 12.04.1989 | 09.11.2009 | formand |
C. FERSLEW & CO. A/S (CVR 12319630) | OPLØST EFTER FUSION | 27.07.1988 | 29.03.1994 | bestyrelse |
Selskabet af 25. september 2019 ApS (CVR 11904777) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.1988 | 15.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Crysberg International A/S (CVR 10536138) | NORMAL | 11.11.1986 | 15.03.1994 | bestyrelsesmedlem |
GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S (CVR 10239680) | NORMAL | 28.04.1986 | 17.09.1998 | formand |
COARCO INTERNATIONAL A/S (CVR 76921814) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.08.1985 | 16.09.1988 | bestyrelse |
BRØDRENE SØRENSEN ApS (CVR 76250618) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.11.1984 | 10.01.1989 | formand |
Emerson Automation Solutions Final Control Denmark A/S (CVR 73697115) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.04.1984 | 23.06.1999 | bestyrelse |
JYDEHOLMEN 8 ApS (CVR 73099412) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.05.1983 | 14.04.2005 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET KVISTGÅRD A/S (CVR 71286711) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.09.1982 | 16.03.1994 | næstformand |
CTKM 4711 ApS (CVR 71286428) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.09.1982 | 05.10.1989 | bestyrelse |
Hydro Extrusion Denmark A/S (CVR 51584511) | NORMAL | 26.08.1980 | 13.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
OPTIROC A/S (CVR 20441607) | OPLØST EFTER FUSION | 20.01.1978 | 28.04.1997 | bestyrelse |
LJUNGMAN ENGINEERING ApS (CVR 46181115) | TVANGSOPLØST | 02.06.1977 | 22.06.1988 | bestyrelse |
TELIA SYSTEM & SERVICE A/S (CVR 52869919) | OPLØST EFTER FUSION | 30.03.1977 | 03.04.1992 | personlig_suppleant |
KKC - CONSULT ApS (CVR 51613619) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.04.1975 | 31.01.1990 | bestyrelse |
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13.9.1982 ApS (CVR 51567919) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.01.1975 | 30.06.1989 | formand |
LECA TRADING & CONCESSION A/S (CVR 49803419) | OPLØST EFTER FUSION | 08.01.1973 | 04.07.2006 | formand |
HJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/S (CVR 37936715) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.05.1972 | 10.02.1995 | bestyrelse |
A/S ALFRED THOMSEN. ASKOV (CVR 37879711) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.1971 | 28.04.2004 | bestyrelse |
FR INVEST A/S (CVR 24152715) | OPLØST EFTER FUSION | 15.11.1960 | 15.03.1995 | bestyrelse |
HØJGAARD & SCHULTZ A/S (CVR 17173928) | OPLØST EFTER SPALTNING | 31.03.1958 | 02.05.2001 | bestyrelse |
LEMVIGH-MüLLER A/S (CVR 56973311) | NORMAL | 28.03.1958 | 27.03.2007 | formand |
FOKA REPRODUKTION A/S (CVR 15763019) | OPLØST EFTER FUSION | 29.10.1957 | 29.03.1994 | bestyrelse |
DANOGRAFIA A/S (CVR 15762314) | OPLØST EFTER FUSION | 29.10.1957 | 07.12.1992 | bestyrelse |
INTERPRINT, INTERNATIONAL PRINTING COMPANY A/S (CVR 15762128) | OPLØST EFTER FUSION | 31.07.1956 | 29.03.1994 | bestyrelse |
Skrotspecialisten A/S (CVR 53385613) | NORMAL | 31.07.1952 | 28.01.1991 | bestyrelsesmedlem |
FILIA A/S (CVR 15434104) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.06.1952 | 28.06.2005 | bestyrelse |
Selskabet af 12. oktober 1947 A/S (CVR 13362718) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.10.1947 | 05.05.1987 | bestyrelse |
IP AF 15.11.2002 A/S (CVR 15763213) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.11.1945 | 29.03.1994 | bestyrelse |
HØJGAARD EJENDOMME A/S (CVR 24014819) | OPLØST EFTER FUSION | 17.01.1928 | 17.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
CALKAS A/S (CVR 45427412) | OPLØST EFTER FUSION | 26.10.1926 | 13.05.1987 | bestyrelse |
STATOIL DANMARK INTERNATIONAL HOLDING A/S (CVR 56813217) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.04.1919 | 05.11.2001 | bestyrelse |
J-F. LEMVIGH-MÜLLER HOLDING A/S (CVR 14709819) | NORMAL | 05.02.1917 | 24.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
SINGER DANMARK A/S (CVR 11945112) | NORMAL | 19.06.1902 | 27.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CTKM 285 ApS (CVR 16500593) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.10.1992 | 30.04.1994 | direktion |
CTKM 286 ApS (CVR 16500585) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.10.1992 | 30.04.1994 | direktion |
SUNPROJUICE DENMARK A/S (CVR 16500607) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.10.1992 | 15.02.1994 | direktion |
CTKM 283 ApS (CVR 16500631) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.10.1992 | 30.04.1994 | direktion |
SOLAE DENMARK ApS (CVR 16316792) | NORMAL | 07.08.1992 | 29.10.1992 | direktør |
SVELDAN A/S (CVR 16221384) | OPLØST EFTER FUSION | 24.06.1992 | 19.10.1994 | direktion |
CTKM 10012 A/S (CVR 16221392) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.06.1992 | 30.04.1994 | direktion |
METTLER-TOLEDO A/S (CVR 16221341) | NORMAL | 24.06.1992 | 27.01.1994 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET AF 30/12 1992 A/S (CVR 16062146) | OPLØST EFTER FUSION | 19.03.1992 | 04.01.1993 | direktion |
Masnedø Gartnerier A/S (CVR 15898798) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.01.1992 | 03.04.1992 | direktion |
STUHR CMC A/S (CVR 15660848) | NORMAL | 15.11.1991 | 27.08.1992 | direktør |
PERSEUS ApS AF 1. JANUAR 1994 (CVR 15660732) | TVANGSOPLØST | 15.11.1991 | 11.08.1992 | direktion |
BETONELEMENT A/S (CVR 15523409) | OPLØST EFTER FUSION | 21.10.1991 | 25.02.1992 | direktion |
RAM-INVEST A/S (CVR 15498331) | TVANGSOPLØST | 04.09.1991 | 03.01.1992 | direktion |
EPTAL FINANS ApS (CVR 15208872) | TVANGSOPLØST | 11.06.1991 | 23.12.1991 | direktion |
PAUL KJÆR 1991 ApS (CVR 15208899) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.06.1991 | 07.11.1991 | direktør |
DBC DIGITAL A/S (CVR 15149043) | NORMAL | 18.04.1991 | 17.10.1991 | direktør |
FREDGAARD UDLEJNING A/S (CVR 15120894) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.1991 | 10.09.1991 | direktion |
KOMMUNERNES HUS A/S (CVR 24256979) | NORMAL | 20.12.1990 | 02.04.1991 | direktør |
GENPACK A/S (CVR 15046244) | NORMAL | 14.12.1990 | 21.05.1991 | direktør |
DANEWCO A/S (CVR 14750347) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.10.1990 | 28.05.1997 | direktion |
BROINVEST EJENDOMSANPARTSSELSKAB (CVR 13988277) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.03.1990 | 23.02.1993 | direktion |
TKM 27 ApS (CVR 13988374) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.03.1990 | 04.11.1992 | direktion |
I-CENTER NO. 1 ApS (CVR 13988293) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.03.1990 | 19.06.1992 | direktion |
FRI ROCK CONCERTS ApS (CVR 13988285) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.03.1990 | 13.05.1992 | direktion |
SCANDINAVIAN OUTDOOR ApS (CVR 13988242) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.03.1990 | 04.05.1992 | direktion |
TEKNOFORM ApS (CVR 13988234) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.03.1990 | 03.04.1992 | direktion |
DUF 3002 ApS (CVR 13988099) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.03.1990 | 11.02.1992 | direktion |
GBC GENERAL BINDING DENMARK ApS (CVR 13988196) | TVANGSOPLØST | 21.03.1990 | 15.05.1991 | direktion |
Vingmed A/S (CVR 13988102) | NORMAL | 21.03.1990 | 10.04.1991 | direktør |
CMPM INVEST ApS (CVR 13971285) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.03.1990 | 26.11.1990 | direktion |
MØLLER INVEST ApS (CVR 13971234) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.03.1990 | 31.10.1990 | direktion |
INRECO A/S (CVR 13791082) | OPLØST EFTER FUSION | 12.01.1990 | 19.11.1990 | direktion |
HANDS NO. 3 ApS (CVR 13791007) | OPLØST EFTER FUSION | 12.01.1990 | 07.09.1990 | direktion |
UNION ENGINEERING A/S (CVR 13827540) | NORMAL | 05.12.1989 | 15.02.1991 | direktør |
WindowMaster International A/S (CVR 13827532) | NORMAL | 05.12.1989 | 20.04.1990 | direktør |
JUKOP ApS (CVR 13613796) | NORMAL | 01.11.1989 | 13.03.2010 | direktør |
LYKOP ApS (CVR 13613877) | NORMAL | 01.11.1989 | 13.03.2010 | direktør |
NIVIKOP ApS (CVR 13613974) | NORMAL | 01.11.1989 | 13.03.2010 | direktør |
ApS GIN (CVR 13613737) | NORMAL | 01.11.1989 | 10.03.2007 | direktør |
ApS JERA (CVR 13613583) | NORMAL | 01.11.1989 | 10.03.2007 | direktør |
ApS MAK (CVR 13613672) | NORMAL | 01.11.1989 | 10.03.2007 | direktør |
KHRK ApS (CVR 13614040) | NORMAL | 01.11.1989 | 04.11.2004 | direktør |
HHRK ApS (CVR 13613303) | NORMAL | 01.11.1989 | 04.11.2004 | direktør |
HHNN ApS (CVR 13613338) | NORMAL | 01.11.1989 | 04.11.2004 | direktør |
MARCO NR. 3 ApS (CVR 13613494) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1989 | 17.05.1991 | direktion |
HHNN ApS (CVR 13613338) | NORMAL | 01.11.1989 | 15.05.1991 | direktør |
JUKOP ApS (CVR 13613796) | NORMAL | 01.11.1989 | 14.05.1991 | direktør |
KHRK ApS (CVR 13614040) | NORMAL | 01.11.1989 | 13.05.1991 | direktør |
NIVIKOP ApS (CVR 13613974) | NORMAL | 01.11.1989 | 10.05.1991 | direktør |
MARCO NR. 2 ApS (CVR 13613400) | NORMAL | 01.11.1989 | 02.05.1991 | direktør |
HHRK ApS (CVR 13613303) | NORMAL | 01.11.1989 | 16.04.1991 | direktør |
MARCO NR. 1 ApS I LIKVIDATION (CVR 13613389) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1989 | 10.04.1991 | direktion |
LYKOP ApS (CVR 13613877) | NORMAL | 01.11.1989 | 08.04.1991 | direktør |
COLOPLAST EJENDOMME A/S (CVR 13512582) | NORMAL | 05.10.1989 | 19.06.1990 | direktør |
KJELLERUP-NØRREGAARD A/S (CVR 13512574) | OPLØST EFTER FUSION | 05.10.1989 | 22.01.1990 | direktion |
CHEQUEPOINT ApS (CVR 13266239) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.07.1989 | 07.02.1990 | direktion |
PAUL KJÆR 1990 ApS (CVR 13266433) | OPLØST EFTER FUSION | 17.07.1989 | 11.01.1990 | direktion |
TRYG-BALTICA EJENDOMME III A/S (CVR 13140146) | OPLØST EFTER FUSION | 09.06.1989 | 10.09.1990 | direktion |
DANSK PLASTIK INDUSTRI A/S (CVR 13140138) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.06.1989 | 14.11.1989 | direktion |
ADDEK ApS (CVR 13140170) | NORMAL | 09.06.1989 | 31.10.1989 | direktør |
ARNE EIS & CO. ApS (CVR 13140081) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.06.1989 | 05.10.1989 | direktion |
GRUPPE FINANS ApS (CVR 12345399) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.08.1988 | 20.09.1989 | direktør |
C. FERSLEW & CO. A/S (CVR 12319630) | OPLØST EFTER FUSION | 27.07.1988 | 07.12.1989 | direktion |
MASKINFABRIKKEN ARTICA ApS (CVR 12252501) | OPLØST EFTER FUSION | 04.07.1988 | 24.07.1989 | direktion |
SEAS-NVE SERVICE A/S (CVR 12252544) | OPLØST EFTER FUSION | 04.07.1988 | 02.06.1989 | direktion |
S. E. SCHMIDT & CO ApS (CVR 12062990) | TVANGSOPLØST | 19.04.1988 | 12.09.1990 | direktion |
CTKM 249 ApS (CVR 12063032) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.04.1988 | 18.01.1990 | direktion |
Selskabet af 25. september 2019 ApS (CVR 11904777) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.1988 | 07.03.1989 | direktør |
HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET TOMMY MORTENSEN ApS (CVR 11904793) | TVANGSOPLØST | 25.01.1988 | 01.08.1988 | direktion |
DANISH INTERNATIONAL REINSURANCE BROKERS ApS (CVR 11773133) | OPLØST EFTER FUSION | 30.11.1987 | 22.06.1988 | direktion |
PP PLAST ApS (CVR 11773109) | TVANGSOPLØST | 30.11.1987 | 16.06.1988 | direktion |
BlueNord Gas Denmark A/S (CVR 11729894) | NORMAL | 02.11.1987 | 30.06.1988 | direktør |
HOLDINGSELSKABET AF 1/4-88 ApS (CVR 11729770) | NORMAL | 02.11.1987 | 22.02.1988 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET KØBMAGERGADE 57/ PEDER HVITFELDTS STRÆDE 6 A/S (CVR 11143385) | OPLØST EFTER FUSION | 08.09.1987 | 11.02.1988 | direktion |
ELKRAFT-CONSULT A/S (CVR 10957087) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.07.1987 | 03.05.1988 | direktion |
BOROX STEEL DANMARK ApS (CVR 10956846) | TVANGSOPLØST | 22.07.1987 | 25.01.1988 | direktion |
BYGGESELSKABET STRANDPARKEN, EBELTOFT ApS (CVR 10957001) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.07.1987 | 11.01.1988 | direktion |
KLAUS MORELL ApS (CVR 11218601) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.06.1987 | 14.04.1988 | direktør |
THOR-HUSET, AUNING ApS (CVR 10852188) | TVANGSOPLØST | 02.06.1987 | 27.11.1987 | direktion |
CO-INJECT ApS (CVR 10833795) | OPLØST EFTER FUSION | 13.04.1987 | 19.05.1988 | direktion |
Auning Vandland ApS (CVR 10833698) | TVANGSOPLØST | 13.04.1987 | 02.11.1987 | direktion |
ACO INTERNATIONAL ApS (CVR 10631874) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.02.1987 | 20.07.1987 | direktion |
BETEC NORDIC ApS (CVR 10606802) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.01.1987 | 21.08.1987 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET BREDGADE 38 ApS (CVR 78959118) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.09.1985 | 09.07.2015 | direktion |
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13.9.1982 ApS (CVR 51567919) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.01.1975 | 30.06.1989 | direktion |
HJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/S (CVR 37936715) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.05.1972 | 10.02.1995 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kai Michelsen | 1,27 % | 2,53 % | 4,43 % | 13,92 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kai Michelsen (antal: 165) | 43 | 24 | 91 | 7 |
Pct. | 26 % | 15 % | 55 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kai Michelsen (antal: 291) | 93 | 88 | 5 | 105 |
Pct. | 32 % | 30 % | 2 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
CTKM 286 ApS (CVR 16500585) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1992-10-21 | 1994-09-01 | likvidator |
ARNE EIS & CO. ApS (CVR 13140081) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-08-30 | 2003-03-05 | likvidator |
EXSELO1 A/S (CVR 24214060) | OPLØST EFTER KONKURS | 1982-12-30 | 1990-12-28 | likvidator |
MARCO NR. 3 ApS (CVR 13613494) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-01-31 | 2005-07-04 | likvidator |
HUTSCHENREUTHER SKANDINAVIEN A/S (CVR 56481117) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1977-06-27 | 1991-02-25 | likvidator |
CTKM 283 ApS (CVR 16500631) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1992-10-19 | 1994-09-01 | likvidator |
K. KJELDGAARD-NUUK A/S (CVR 83961317) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1977-06-06 | 1994-12-30 | likvidator |
F.M.G. INVEST A/S (CVR 20239689) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-01-24 | 2005-05-27 | likvidator |
FRTV A/S (CVR 12592612) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-01-24 | 2005-05-27 | likvidator |
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. FEBRUAR 1993 (CVR 52826519) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-08-01 | 1995-12-22 | likvidator |
TANDLÆGE INGE REX ApS (CVR 18075598) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-04-16 | 2007-11-06 | likvidator |
CHR. FREDERIKSENS SØNNER A/S (CVR 75173318) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1985-02-20 | 1991-11-29 | likvidator |
JYDEHOLMEN 8 ApS (CVR 73099412) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-04-14 | 2005-10-13 | likvidator |
FS TEKNIK ApS (CVR 11548431) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1987-11-01 | 1991-11-22 | likvidator |
CTKM 4711 ApS (CVR 71286428) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1982-09-28 | 1990-03-14 | likvidator |
ART ROYAL ApS (CVR 61014616) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1974-10-01 | 1993-01-11 | likvidator |
FREDGAARD FINANS A/S (CVR 19526887) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-01-19 | 1999-08-16 | likvidator |
CTKM 10012 A/S (CVR 16221392) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1992-06-24 | 1994-09-01 | likvidator |
AKTIESELSKABET AF 31. MAJ 1997 (CVR 83048328) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-05-17 | 2006-10-23 | likvidator |
CTKM 285 ApS (CVR 16500593) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1992-10-21 | 1994-09-01 | likvidator |
CILIA TEAFILTER ApS (CVR 42801712) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-08-12 | 1989-12-28 | likvidator |
H.G.P. HOLDING ApS (CVR 15148683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1991-04-22 | 1996-08-30 | likvidator |
SVEND NIELSEN A/S (CVR 30944011) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1933-01-12 | 1991-11-29 | likvidator |
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13.9.1982 ApS (CVR 51567919) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-01-23 | 1989-12-28 | likvidator |
JENS MARTIN HYLDIG ApS (CVR 70993619) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1982-11-04 | 1997-02-14 | likvidator |
ROYAL COPENHAGEN TRADING ApS (CVR 51511913) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1974-07-05 | 1993-01-11 | likvidator |
SKANDINAVISK PET-EMBALLAGE A/S (CVR 76480028) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1984-10-01 | 1993-01-11 | likvidator |