Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Black | 01.09.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Haugstrup Mikkelsen | 28.06.2013 | 31.08.2017 | adm. dir |
Henning Orla Jensen | 01.05.2004 | 28.06.2013 | adm. dir |
Peter Bøgh Petersen | 01.12.2003 | 01.05.2004 | direktør |
Henrik Langebæk | 22.11.2001 | 01.05.2004 | direktør |
Niels Kryger Andersen | 01.07.1997 | 01.05.2004 | adm. dir |
Ole Stig Nissen | 02.04.1982 | 01.07.1997 | direktør |
Rodney Philip Attwooll | 02.04.1982 | 01.07.1997 | direktør |
Christian Foldberg Rovsing | 02.04.1982 | 08.11.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Stoltze | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ott | 24.04.2019 | formand |
Katja Nowak Nielsen | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Ott | 18.09.2017 | 23.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Stoltze | 28.06.2013 | 23.04.2019 | formand |
Kim Haugstrup Mikkelsen | 28.06.2013 | 18.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Edward Lam | 28.04.2011 | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Heide Ottosen | 13.04.2005 | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Frank Marius Gad | 22.04.2004 | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Birger Riisager | 11.11.2000 | 04.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Christian Frederik Tillisch | 15.06.2000 | 22.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Borch | 12.05.2000 | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Erik Gregers Hansen | 21.05.1999 | 13.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Gerardus Hendrikus Montanus | 17.01.1997 | 01.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Andrew Peter Geoffrey Holmes | 02.04.1982 | 22.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Meier | 02.04.1982 | 27.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Arne Gillin | 02.04.1982 | 27.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Christian Foldberg Rovsing | 02.04.1982 | 12.05.2000 | formand |
Evert Hendrik Smid | 02.04.1982 | 17.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
Steen Yde-Andersen | 02.04.1982 | 20.07.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ole Stig Nissen | 02.04.1982 | 23.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ove Walther Dietrich | 02.04.1982 | 12.08.1994 | formand |
Hanne Ilona Frank | 02.04.1982 | 08.11.1993 | bestyrelsesmedlem |
Sidsel Rovsing | 02.04.1982 | 08.11.1993 | formand |
Edith Kristine Rovsing | 02.04.1982 | 29.06.1993 | bestyrelsesmedlem |