Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GreenMobility A/S (CVR 35521585) | NORMAL | 23.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TYC 4 P/S (CVR 40637532) | NORMAL | 03.07.2019 | 03.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
UrbanWineBox ApS (CVR 37266124) | NORMAL | 27.05.2016 | 08.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
NTR INVEST A/S (CVR 33032706) | NORMAL | 29.04.2016 | 22.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Wildbork Administration A/S (CVR 46395417) | NORMAL | 30.03.2015 | 27.05.2015 | formand |
HJEMMEHJÆLPEN A/S (CVR 28964714) | NORMAL | 10.12.2014 | 23.08.2017 | formand |
ENNOGIE ApS (CVR 33148879) | NORMAL | 28.02.2014 | 30.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
STRATEGIC INVESTMENTS A/S (CVR 71064719) | NORMAL | 28.06.2013 | 18.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Agat Ejendomme A/S (CVR 24256782) | NORMAL | 22.05.2013 | 06.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
THE MOBILE EQUITY GAME COMPANY ApS (CVR 35247181) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.2013 | 23.12.2013 | formand |
NTR HOLDING A/S (CVR 62670215) | NORMAL | 18.04.2013 | 22.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
KØBENHAVN HÅNDBOLD A/S (CVR 35031499) | NORMAL | 24.01.2013 | 28.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
FODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApS (CVR 27263496) | NORMAL | 21.03.2011 | 12.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
DAVIDSEN PARTNERE A/S (CVR 10498899) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.04.2010 | 27.12.2010 | bestyrelse |
Det Solvente Nedlukningsselskab af 14. august 2020 ApS (CVR 31782554) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.03.2010 | 18.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
EXNAM ApS (CVR 10068169) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.03.2004 | 11.05.2011 | formand |
SELSKABET AF 20.11.2014 ApS (CVR 26242304) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.08.2001 | 27.12.2001 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Det Solvente Nedlukningsselskab af 14. august 2020 ApS (CVR 31782554) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.2014 | 30.08.2017 | adm. dir |
STRATEGIC INVESTMENTS A/S (CVR 71064719) | NORMAL | 28.06.2013 | 31.08.2017 | adm. dir |
KØBENHAVN HÅNDBOLD A/S (CVR 35031499) | NORMAL | 24.01.2013 | 31.08.2017 | direktør |
NORDIC WINE INVEST ApS (CVR 32948669) | NORMAL | 25.06.2010 | 01.08.2017 | direktør |
STRATEGIC VENTURE CAPITAL ApS (CVR 26506506) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.11.2005 | 25.08.2017 | direktion |
NORDIC SPORTS MANAGEMENT ApS (CVR 25900022) | NORMAL | 07.10.2004 | 18.08.2017 | direktør |
STRATEGIC CAPITAL ApS (CVR 27096298) | NORMAL | 24.03.2003 | 01.09.2017 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Haugstrup Mikkelsen | 3,45 % | 3,45 % | 3,45 % | 10,34 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kim Haugstrup Mikkelsen (antal: 29) | 23 | 3 | 3 | 0 |
Pct. | 79 % | 10 % | 10 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Haugstrup Mikkelsen (antal: 41) | 17 | 7 | 16 | 1 |
Pct. | 41 % | 17 % | 39 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |