Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Nørgaard Hansen | 03.02.2020 | adm. dir |
Ane Munch Viette | 03.02.2020 | direktør |
Ulla Michelsen | 01.01.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib René Vinther Elgaard | 01.01.2018 | 03.02.2020 | adm. dir |
Morten Unn Hansen | 01.01.2018 | 03.02.2020 | direktør |
Steen Brogaard Larsen | 18.03.2004 | 01.01.2018 | adm. dir |
Peder Hviid | 14.12.1982 | 18.03.2004 | adm. dir |
Ole Christensen | 14.12.1982 | 18.03.1999 | direktør |
Søren Findsen | 14.12.1982 | 26.05.1992 | direktør |
Jørgen Teilgaard Andersen | 14.12.1982 | 25.08.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Matthias Nelischer | 10.07.2024 | formand |
Ulla Michelsen | 04.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Torben Bertelsen | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Høg Andersen | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ann Vestergaard | 28.03.2014 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Lund Jakobsen | 04.01.2021 | 10.07.2024 | formand |
Matthias Nelischer | 04.01.2021 | 09.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Knud Møllerhøj Rasmussen | 01.09.2018 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stefanus Gerardus Broens | 31.05.2017 | 04.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jan Bultje | 31.05.2017 | 04.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ann Tonia Jan Cuylaerts | 31.05.2017 | 04.01.2021 | formand |
Brian Juul Hansen | 01.05.2017 | 31.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Poul Vadstrup | 28.02.2017 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gary Ellis Stannard | 30.09.2014 | 31.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tom Niels Wrensted | 30.09.2014 | 31.05.2017 | formand |
Niels Erik Olsen | 30.09.2014 | 01.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Knud Møllerhøj Rasmussen | 28.03.2014 | 31.08.2018 | suppleant |
Brian Juul Hansen | 28.03.2014 | 30.04.2017 | suppleant |
Leo Lundquist | 28.03.2014 | 28.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Poul Vadstrup | 28.03.2014 | 27.02.2017 | suppleant |
Ernst Michaelsen | 22.12.2009 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Robert John Spliid | 22.12.2009 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Heimburger | 22.12.2009 | 30.09.2014 | formand |
Michael Strange Midskov | 18.03.2009 | 22.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Torben Nørgaard Hansen | 20.06.2007 | 22.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Poul Vadstrup | 21.03.2006 | 28.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Per Ammitzbøl Frederiksen | 21.03.2006 | 28.03.2014 | suppleant |
Peder Hviid | 18.03.2004 | 18.03.2009 | formand |
Leo Lundquist | 21.03.2002 | 28.03.2014 | suppleant |
Lene Kronkvist | 21.03.2002 | 21.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Steen Brogaard Larsen | 01.05.2001 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ib Jørgen Rasmussen | 17.09.1998 | 13.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ann Vestergaard | 18.03.1998 | 21.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Heino Bøg | 18.03.1998 | 21.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Axel Knutson | 18.03.1998 | 21.03.2002 | suppleant |
Claus Jensen | 18.03.1998 | 21.03.2002 | suppleant |
Ann Vestergaard | 18.03.1998 | 18.03.1998 | suppleant |
Kristian Nissen Hansen | 14.12.1982 | 01.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Voigt Borch | 14.12.1982 | 18.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Arvid Rasmussen | 14.12.1982 | 14.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ole Christensen | 14.12.1982 | 18.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Frandsen | 14.12.1982 | 18.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Leo Lundquist | 14.12.1982 | 18.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Knud Møllerhøj Rasmussen | 14.12.1982 | 18.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Dorby Ersing | 14.12.1982 | 18.03.1998 | suppleant |
Gert Børge Hansen | 14.12.1982 | 18.03.1998 | suppleant |
Poul Vadstrup | 14.12.1982 | 05.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Anders Otto Houmøller Jensen | 14.12.1982 | 05.07.1994 | suppleant |
Ole Jørgensen | 14.12.1982 | 05.07.1994 | suppleant |
Jørgen Teilgaard Andersen | 14.12.1982 | 03.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ib Salting Valentin | 14.12.1982 | 03.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Søren Findsen | 14.12.1982 | 26.05.1992 | bestyrelsesmedlem |