Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BRØDRENE HARTMANN A/S (CVR 63049611) | NORMAL | 26.04.2022 | næstformand |
SANOVO CAPITAL A/S (CVR 35518746) | NORMAL | 28.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Sanovo Technology Robotics A/S (CVR 39876876) | NORMAL | 18.09.2018 | formand |
Sanovo Technology Process A/S (CVR 39876965) | NORMAL | 18.09.2018 | formand |
Sanovo Plastic Logistics ApS (CVR 39051621) | NORMAL | 31.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
SANOVO PROCESS SOLUTIONS A/S (CVR 32438334) | NORMAL | 01.06.2016 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
M&P Holding ApS (CVR 39073803) | NORMAL | 07.11.2017 | 23.11.2020 | formand |
Marianne og Peter Hermansens Fond (CVR 39025876) | NORMAL | 25.08.2017 | 23.11.2020 | formand |
Sanovo Biosecurity A/S (CVR 38312235) | OPLØST EFTER FUSION | 23.12.2016 | 25.08.2021 | formand |
DRIVHUS HOLDING A/S (CVR 12695209) | NORMAL | 29.03.2016 | 12.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
DGS-DANISH GREENHOUSE SUPPLY A/S (CVR 21667781) | OPLØST EFTER FUSION | 29.03.2016 | 12.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
VIEMOSE-DRIBOGA A/S (CVR 10531837) | NORMAL | 04.09.2014 | 12.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
TEGLGÅRDSPARKEN 101 A/S (CVR 32145450) | NORMAL | 25.06.2012 | 15.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
TLJ Datter SE1 ApS (CVR 31750024) | NORMAL | 07.05.2012 | 15.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
SELSKABET AF 21. MAJ 2014 A/S (CVR 32937292) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.05.2012 | 15.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
SANOVO PROCESS SOLUTIONS A/S (CVR 32438334) | NORMAL | 01.05.2012 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
GEA SCAN-VIBRO A/S (CVR 70753618) | NORMAL | 18.03.2009 | 22.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
ROULUNDS BRAKING CHINA A/S (CVR 19232042) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.01.2002 | 17.09.2002 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SANOVO CAPITAL A/S (CVR 35518746) | NORMAL | 28.03.2019 | direktør |
SANOVO TECHNOLOGY A/S (CVR 85485911) | NORMAL | 01.05.2012 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SELSKABET AF 21. MAJ 2014 A/S (CVR 32937292) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.2012 | 01.05.2012 | adm. dir |
TLJ Datter SE1 ApS (CVR 31750024) | NORMAL | 01.03.2012 | 01.05.2012 | direktør |
EXINT ApS (CVR 40230912) | NORMAL | 09.07.2007 | 30.03.2009 | direktør |
ASX 10764 ApS (CVR 10515998) | OPLØST EFTER FUSION | 05.12.1986 | 08.11.1991 | direktion |
FINANSIERINGSSELSKABET FAABORG FORMUEFORVALTNING A/S (CVR 12030231) | OPLØST EFTER FUSION | 20.08.1986 | 15.11.1991 | direktør |
FINANSIERINGSSELSKABET FAABORG FORMUEFORVALTNING A/S (CVR 66664228) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.1980 | 15.11.1991 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Strange Midskov | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Michael Strange Midskov (antal: 24) | 16 | 0 | 8 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 33 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Strange Midskov (antal: 29) | 18 | 9 | 2 | 0 |
Pct. | 62 % | 31 % | 7 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |