Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Yun Høegh Lindskjold | 01.01.1999 | 30.10.2001 | direktion |
Anna Elvine Vissing Bisgaard | 02.05.1995 | 14.12.1998 | direktion |
Preben Vedel | 19.11.1982 | 02.05.1995 | direktion |
Anders Althoff Jensen | 19.11.1982 | 21.01.1991 | direktion |
Finn Freddy Pedersen | 19.11.1982 | 22.11.1988 | direktion |
Leif Nielsen | 19.11.1982 | 07.10.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Wentzer Licht | 14.12.1998 | 30.10.2001 | bestyrelse |
Uffe Nielsen | 14.12.1998 | 30.10.2001 | bestyrelse |
Villy Jæger | 14.12.1998 | 30.10.2001 | bestyrelse |
Henrik Lund | 14.12.1998 | 30.10.2001 | bestyrelse |
Jens Josefsen | 14.12.1998 | 30.10.2001 | formand |
Kjeld Anker Borch Kaalund | 22.06.1994 | 10.01.1995 | formand |
Bjarne Johnsen | 19.11.1982 | 14.12.1998 | bestyrelse |
Henning Johnsen | 19.11.1982 | 14.12.1998 | bestyrelse |
Eskild Lyngholm | 19.11.1982 | 14.12.1998 | bestyrelse |
Finn Freddy Pedersen | 19.11.1982 | 14.12.1998 | bestyrelse |
Leif Nielsen | 19.11.1982 | 10.01.1995 | bestyrelse |
Henning Oggesen Bøndergaard | 19.11.1982 | 10.01.1995 | bestyrelse |
Ebbe Pelle Jacobsen | 19.11.1982 | 10.01.1995 | bestyrelse |
Poul Wentzer Licht | 19.11.1982 | 22.06.1994 | bestyrelse |
Aage Erhardtsen | 19.11.1982 | 22.06.1994 | bestyrelse |
Niels Fly Christensen | 19.11.1982 | 28.10.1991 | bestyrelse |
Leif Nielsen | 19.11.1982 | 09.07.1990 | bestyrelse |
Henning Johnsen | 19.11.1982 | 09.07.1990 | bestyrelse |
Finn Freddy Pedersen | 19.11.1982 | 09.07.1990 | bestyrelse |
Niels Lorents Jørgensen | 19.11.1982 | 09.07.1990 | bestyrelse |
Kaj Kampmann Hansen | 19.11.1982 | 07.10.1987 | bestyrelse |