Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lisbeth Præstegaard | 31.05.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Fahrsen Pedersen | 25.10.2000 | 31.05.2010 | direktør |
Peder Christian Fahrsen Pedersen | 25.10.2000 | 25.10.2000 | direktør |
Peder Fahrsen Pedersen | 26.05.1982 | 21.02.1995 | direktør |
Bodil Præstegaard Pedersen | 26.05.1982 | 22.11.1994 | direktør |
Lisbeth Præstegaard | 26.05.1982 | 07.10.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Laura Chunxin Præstegaard Jensen | 08.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
William Peter Præstegaard Jensen | 08.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Wang | 10.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Præstegaard | 25.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Peder Christian Fahrsen Pedersen | 25.10.2000 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Olesen Kjærgaard | 31.05.2010 | 10.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Peder Fahrsen Pedersen | 25.10.2000 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Verner Ebdrup | 26.05.1982 | 25.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Niels Pagter Kristensen | 26.05.1982 | 25.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Conny Stjernholm Jensen | 26.05.1982 | 25.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Wolfgang Franz Rossmeissl | 26.05.1982 | 21.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Leif Olesen Kjærgaard | 26.05.1982 | 21.02.1995 | formand |
Bodil Præstegaard Pedersen | 26.05.1982 | 22.11.1994 | bestyrelsesmedlem |
Niels Pagter Kristensen | 26.05.1982 | 21.12.1988 | bestyrelsesmedlem |
Bent Dahl Knudsen | 26.05.1982 | 21.12.1988 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Markussen | 26.05.1982 | 21.12.1988 | formand |
Lisbeth Præstegaard | 26.05.1982 | 07.10.1988 | bestyrelsesmedlem |