Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse |
Den 2008-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhedevej 14, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-20 fjernes Direktion: Karl Vagn Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med spil og legetøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-20 fjernes Navne: HJULFABRIKKEN HAMI AF 1982 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med spil og legetøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med legetøj og spil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-17 tilføjes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 fjernes Revisor: Registreret revisor Svend E. Moesby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhedevej 14, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhedevej 14, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Vedtægter: 1996-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 fjernes Bestyrelse: Anni Lillelund Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-13 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/7 1996. VEJLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-19 fjernes Bestyrelse: Ingevald Elbæk Damgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhedevej 14, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-04-15 tilføjes Bestyrelse: Ingevald Elbæk Damgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-15 tilføjes Direktion: Karl Vagn Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med legetøj og spil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-04-15 tilføjes Navne: HJULFABRIKKEN HAMI AF 1982 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-15 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/7 1996. VEJLE, Registreret revisor Svend E. Moesby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)