Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-01-12 fjernes Navne: FRELANI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 3, 8500 Grenå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Bestyrelse: Kay Ulf Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Direktion: Ole Asmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-03 fjernes Bestyrelse: Ole Asmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Rasmussen - Gunnar Søe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Bestyrelse: Hemming Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Grenaa Køle- og Fryseindustri K/S, Grenå, hvilket selskabs formål er at drive virksomhed ved industri, handel og udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-22 tilføjes Vedtægter: 1990-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-03 fjernes Bestyrelse: Kirstine Pedersen Enevoldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 108.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 3, 8500 Grenå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Bestyrelse: Kirstine Pedersen Enevoldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Direktion: Ole Asmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Navne: FRELANI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Rasmussen - Gunnar Søe, BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)