Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Planteskolevej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 fjernes Navne: Galla Fisk ApS Fisk Engros Export-Import (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: F. ADOLPH STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Bestyrelse: Carsten Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Direktion: Carsten Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administration og udlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Vedtægter: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Bestyrelse: Poul Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 fjernes Direktion: Bent Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-24 fjernes Bestyrelse: Mogens Max Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-24 fjernes Revisor: Flemming Robert Gustav Adolph (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-22 fjernes Bestyrelse: Ivan Kyed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-02 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-02 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Planteskolevej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-11-01 tilføjes Bestyrelse: Ivan Kyed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Direktion: Bent Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-11-01 tilføjes Navne: Galla Fisk ApS Fisk Engros Export-Import (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Revisor: Flemming Robert Gustav Adolph, F. ADOLPH STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)