Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-27 fjernes Binavne: VIKING DØRE OG VINDUER, SØVIND A/S, VIKING BJÆLKEHUSE A/S, STOKROSEN SØVIND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vorsøvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-20 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Hem (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Direktion: Jens Peter Hem (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-20 fjernes Navne: J.P. HEM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er genanvendelse af affaldsprodukter til landbruget og hermed beslægtet virksomhed, samt produktion og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Vedtægter: 2001-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Revisor: AR INVEST SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-22 tilføjes Bestyrelse: Randi Hem (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 fjernes Bestyrelse: Helle Hem Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-22 tilføjes Bestyrelse: Helle Hem Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 fjernes Bestyrelse: Johannes Ove Svenningsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Bestyrelse: Johannes Ove Svenningsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Navne: J.P. HEM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-12 fjernes Navne: HEM & HARTTUNG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-12 fjernes Binavne: STOKROSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-22 tilføjes Bestyrelse: Joan Thyra Hem (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-22 fjernes Bestyrelse: Thomas Alexander North Harttung (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-01 fjernes Bestyrelse: Peter Hem (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-01 fjernes Direktion: Thomas Alexander North Harttung (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-13 tilføjes Navne: HEM & HARTTUNG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-12 fjernes Navne: DANISH WINDGRINDING SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-12 fjernes Bestyrelse: Toke Alexander Foss (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-12 fjernes Direktion: Claus Johan Thomas de Neergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-12 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-08 tilføjes Binavne: STOKROSEN A/S, VIKING DØRE OG VINDUER, SØVIND A/S, VIKING BJÆLKEHUSE A/S, STOKROSEN SØVIND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Navne: DANISH WINDGRINDING SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-02 fjernes Navne: PREBEN C. WISTISEN TURNKEY PROJECTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 fjernes Direktion: Henrik Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 fjernes Revisor: REVISION NORD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorsøvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-26 tilføjes Bestyrelse: Toke Alexander Foss (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Direktion: Henrik Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-26 tilføjes Navne: PREBEN C. WISTISEN TURNKEY PROJECTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Revisor: REVISION NORD A/S, VPBLTH A/S, AR INVEST SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)