Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne |
Den 2008-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Granlyet 7, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-09 fjernes Bestyrelse: Keld Agerskov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-09 fjernes Direktion: Carl-Hugo Anthon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-09 fjernes Navne: HA KA HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-14)
Den 2003-10-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-06 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-06 fjernes Revisor: SECHER & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 tilføjes Navne: HA KA HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-11 fjernes Navne: TÆPPE CIRKLEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved underskrift af en direktør og af formanden for bestyrelsen i forening, af to direktører eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 tilføjes Vedtægter: 2001-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-14)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-29 tilføjes Revisor: SECHER & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 fjernes Revisor: Peter Christian Secher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-12-28 fjernes Direktion: Keld Agerskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-11 tilføjes Navne: TÆPPE CIRKLEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-10 fjernes Navne: TÆPPE CIRKLEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-12 tilføjes Navne: TÆPPE CIRKLEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-11 fjernes Navne: A/S AF 1/6 1981 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-10 tilføjes Navne: A/S AF 1/6 1981 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-09 fjernes Navne: MARK SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-09 fjernes Bestyrelse: Ian Mac van Hauen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Binavne: MARK COMPUTER SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Direktion: Anton Hersom Caspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Ejvind Niels en (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-04 fjernes Bestyrelse: Rolf Aagaard-Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-04 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Navne: MARK SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-29 fjernes Navne: MARK DATA LINK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-29 fjernes Direktion: Povl Moustgaard Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-08 fjernes Bestyrelse: Anton Hersom Caspersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Navne: MARK DATA LINK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-08 fjernes Navne: GN DATA LINK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-08 fjernes Bestyrelse: Preben Klemp (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-08 fjernes Binavne: GNTA DATA LINK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-08 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 fjernes Bestyrelse: Niels-Jørn Rahbek (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granlyet 7, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-01 tilføjes Bestyrelse: Niels-Jørn Rahbek (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Binavne: GNTA DATA LINK A/S, MARK COMPUTER SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Direktion: Povl Moustgaard Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-01 tilføjes Navne: GN DATA LINK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, CJ Partnership I/S, Statsaut. revisor Ejvind Niels en, Peter Christian Secher, Revisionsfirmaet Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)