Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl-Hugo Anthon | 01.06.1981 | 09.03.2008 | direktion |
Keld Agerskov | 01.06.1981 | 28.12.1995 | direktion |
Anton Hersom Caspersen | 01.06.1981 | 09.12.1992 | direktion |
Povl Moustgaard Knudsen | 01.06.1981 | 29.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl-Hugo Anthon | 01.06.1981 | 09.03.2008 | bestyrelse |
Åse Charlotte Agerskov | 01.06.1981 | 09.03.2008 | bestyrelse |
Hanne Anthon | 01.06.1981 | 09.03.2008 | bestyrelse |
Keld Agerskov | 01.06.1981 | 09.03.2008 | formand |
Klaus Irner | 01.06.1981 | 09.12.1992 | bestyrelse |
Kim Arthur Hueg | 01.06.1981 | 09.12.1992 | bestyrelse |
Ian Mac van Hauen | 01.06.1981 | 09.12.1992 | formand |
Rolf Aagaard-Svendsen | 01.06.1981 | 04.01.1991 | bestyrelse |
Anton Hersom Caspersen | 01.06.1981 | 08.02.1989 | bestyrelse |
Christian Frederik Tillisch | 01.06.1981 | 08.11.1988 | bestyrelse |
Jørgen Lund Lavesen | 01.06.1981 | 08.11.1988 | bestyrelse |
Preben Klemp | 01.06.1981 | 08.11.1988 | næstformand |
Niels Lund | 01.06.1981 | 01.02.1988 | bestyrelse |
Niels-Jørn Rahbek | 01.06.1981 | 01.02.1988 | formand |