Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Luna Bormeth(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jonas Christian Nielsen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tom Mielke(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frede Thun Elsborg Christensen(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Holger Flamand(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Anders Rasmussen Sparholt(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Ottendahl(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lasse Bormeth(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Holger Bo Andersen(virk.: 51) | 11,76 % | 15,69 % | 17,65 % | 33,33 % |
Irene Margrethe Nielsen(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Birger Christian Svenonius Olufsen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 10,29 % | 13,24 % | 14,71 % | 26,47 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Carsten Ottendahl | 01.01.2007 | Holger Danskes Vej 10, 3000 Helsingør |
Luna Bormeth | 15.11.2011 | Blekingevej 18, 3140 Ålsgårde |
Christian Holger Flamand | 15.01.2013 | Rahbeks Alle 36, 1801 Frederiksberg C |
Frede Thun Elsborg Christensen | 10.06.2016 | Gulspurvevej 7, 3210 Vejby |
Jonas Christian Nielsen | 15.11.2018 | Bakkegårdsvej 104, 3050 Humlebæk |
Peter Anders Rasmussen Sparholt | ||
Lasse Bormeth | 16.09.2023 | Værmlandsvej 4, 3140 Ålsgårde |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Birger Christian Svenonius Olufsen | ||
Holger Bo Andersen | 01.05.2021 | Bernstorffsvej 218, 2920 Charlottenlund |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CANTEC ApS | 66713415 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
Saga Strik | 42892858 | Aktiv | Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. (475100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.01.2017 | 0,00 (km) | Rønnebær Alle 91, 3000 Helsingør | Rønnebær Alle 91, 3000 Helsingør |
22.04.2024 | 8,38 (km) | Rønnebær Alle 91, 3000 Helsingør | Blekingevej 18, 3140 Ålsgårde |
CANTEC ApS. |
Sidst opdateret den 26.03.2001 og angivet som gældende fra 03.03.2001 (8610 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Cantarellerne | 36613157 |
Cantarellus Management | 34301271 |
CANTARELLUS MANAGEMENT HOLDING ApS | 35529608 |
Cantare v/Christen Stubbe Teglbjærg | 17431900 |
CANTEC ApS | 66713415 |
Cantech ApS | 44286297 |
Cantech Holding ApS | 44282747 |
CanteenPro ApS | 31084946 |
Cantek Media I/S | 42328103 |
Cantell ApS | 44084325 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Luna Bormeth(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Christian Nielsen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tom Mielke(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frede Thun Elsborg Christensen(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Christian Holger Flamand(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peter Anders Rasmussen Sparholt(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carsten Ottendahl(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Bormeth(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 64 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 29 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Holger Bo Andersen(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 17 | 14 | 6 |
Irene Margrethe Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Birger Christian Svenonius Olufsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Sum | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pct. | 26 % | 0 % | 0 % | 35 % | 29 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Luna Bormeth(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jonas Christian Nielsen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tom Mielke(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frede Thun Elsborg Christensen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 1 | 2 | 2 |
Christian Holger Flamand(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 1 | 1 | 0 |
Peter Anders Rasmussen Sparholt(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carsten Ottendahl(virk.: 1) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Bormeth(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 7 | 6 | 6 | 5 |
Pct. | 29 % | 25 % | 25 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Holger Bo Andersen(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 10 | 1 | 18 |
Irene Margrethe Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Birger Christian Svenonius Olufsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sum | 40 | 11 | 1 | 33 |
Pct. | 47 % | 13 % | 1 % | 39 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |