Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blekingevej 18, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebær Alle 91, 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-17 tilføjes Legale ejere: Jonas Christian Nielsen, Luna Bormeth (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-17 fjernes Legale ejere: Boet efter Tom Mielke (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-16 fjernes Legale ejere: Luna Bormeth, Jonas Christian Nielsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-17 tilføjes Reelle ejere: Jonas Christian Nielsen, Luna Bormeth (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-16 fjernes Reelle ejere: Luna Bormeth, Jonas Christian Nielsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-15 tilføjes Legale ejere: Boet efter Tom Mielke (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-12-14 fjernes Legale ejere: Tom Mielke (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: cantec@cantec.dk (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-15 tilføjes Bestyrelse: Lasse Bormeth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2020-07-28 fjernes Bestyrelse: Irene Margrethe Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 tilføjes Legale ejere: Tom Mielke (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2019-12-01 fjernes Legale ejere: Carsten Ottendahl (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Ottendahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebær Alle 91, 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebær Alle 91, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-19 tilføjes Vedtægter: 2015-11-19 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-05-22 tilføjes Legale ejere: Carsten Ottendahl, Jonas Christian Nielsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-21 fjernes Legale ejere: Peter Anders Rasmussen Sparholt, Christian Holger Flamand, Frede Thun Elsborg Christensen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-22 tilføjes Reelle ejere: Jonas Christian Nielsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Luna Bormeth (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Luna Bormeth (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2014-12-31 fjernes Legale ejere: Luna Bormeth, Tom Mielke (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2014-05-30 tilføjes Bestyrelse: Carsten Ottendahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-30 fjernes Bestyrelse: Christian Holger Flamand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Ottendahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Luna Bormeth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Bestyrelse: Luna Bormeth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-31 fjernes Direktion: Peter Anders Rasmussen Sparholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2005-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jonas Christian Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-01 fjernes Bestyrelse: Irene Margrethe Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2002-09-09)
Den 2002-09-09 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2002-09-09)
Den 2002-09-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Peter Anders Rasmussen Sparholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 fjernes Direktion: Tom Mielke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-03 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-03 fjernes Revisor: Kongevejens Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-02 tilføjes Direktion: Tom Mielke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-02 fjernes Direktion: Christian Holger Flamand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion, handel, finan- siering og udlejning samt restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-03 tilføjes Navne: CANTEC ApS (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2001-03-02 fjernes Navne: ASX 1880 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-03 tilføjes Vedtægter: 2001-03-03 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 1999-06-01 tilføjes Revisor: Kongevejens Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 fjernes Revisor: Birger Christian Svenonius Olufsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1991-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Bestyrelse: Tom Mielke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-09-15 fjernes Direktion: Holger Bo Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebær Alle 91, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-01-24)
Den 1981-01-05 tilføjes Bestyrelse: Tom Mielke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-01-05 tilføjes Direktion: Holger Bo Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-05 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-05 tilføjes Legale ejere: Luna Bormeth, Tom Mielke, Peter Anders Rasmussen Sparholt, Christian Holger Flamand, Frede Thun Elsborg Christensen (offentliggjort 2016-05-27)
Den 1981-01-05 tilføjes Navne: ASX 1880 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-05 tilføjes Revisor: Birger Christian Svenonius Olufsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)