Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bjørn Karlshøj | 02.01.2008 | 21.01.2008 | adm. dir |
Jan Meinertz | 02.02.1981 | 02.01.2008 | direktion |
Niels Victor | 02.02.1981 | 05.01.1995 | direktion |
Jan Meinertz | 02.02.1981 | 23.09.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Tvilde | 02.01.2008 | 21.01.2008 | formand |
Peter Bjørn Karlshøj | 24.05.2005 | 21.01.2008 | bestyrelse |
Birgitte Wilquin Kegel | 11.08.2004 | 21.01.2008 | bestyrelse |
Søren Hahnemann | 11.08.2004 | 24.05.2005 | bestyrelse |
Hans-Henrik Fentz | 30.05.1997 | 11.08.2004 | bestyrelse |
Jan Meinertz | 02.02.1981 | 02.01.2008 | bestyrelse |
Steen Frode Nielsen | 02.02.1981 | 11.08.2004 | bestyrelse |
Søren Victor | 02.02.1981 | 30.05.1997 | formand |
Niels Victor | 02.02.1981 | 20.12.1994 | bestyrelse |
Jan Meinertz | 02.02.1981 | 23.09.1991 | bestyrelse |
Steen Frode Nielsen | 02.02.1981 | 23.09.1991 | bestyrelse |