Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leif Tygesen | 01.07.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Reimar Nielsen | 16.12.1980 | 30.06.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ib Sønderby Larsen | 26.05.2021 | næstformand |
Gert Kristiansen | 13.01.2021 | formand |
Carsten Thygesen | 23.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Sønderby Larsen | 24.05.2007 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Tolstrup Krogsgaard | 30.06.2003 | 26.05.2021 | næstformand |
Hans Reimar Nielsen | 30.06.2003 | 29.11.2020 | formand |
Annelise Nielsen | 30.06.2003 | 25.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Gert Kristiansen | 14.05.2003 | 12.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hans Reimar Nielsen | 14.05.2003 | 24.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bent Brockstedt-Rasmussen | 16.12.1980 | 23.04.1997 | bestyrelsesmedlem |