Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2010-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbækvej 662, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-12 fjernes Navne: DRAGE TRANSPORT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-02 fjernes Bestyrelse: Tom Johnsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Direktion: Henning Gudmandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 fjernes Revisor: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 4 JANUAR 2009 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-15 tilføjes Bestyrelse: Tom Johnsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed, samt dertil knyttet aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Navne: DRAGE TRANSPORT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 fjernes Navne: DRAGE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Vedtægter: 2008-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-20 fjernes Direktion: Jan Drage Gudmandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-30 tilføjes Revisor: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 4 JANUAR 2009 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 fjernes Revisor: PALLE FREDERIKSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-12 tilføjes Revisor: PALLE FREDERIKSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 fjernes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-22 tilføjes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-29 tilføjes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-29 fjernes Revisor: I. G. REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Revisor: I. G. REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-27 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-27 fjernes Revisor: Jens Prehn Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbækvej 662, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Risbyvejen 1, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-04 tilføjes Direktion: Jan Drage Gudmandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-04-19 tilføjes Navne: DRAGE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-18 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 841 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab, Revisor Jens Prehn Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risbyvejen 1, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-10 tilføjes Direktion: Henning Gudmandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-10 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-10 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 841 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-10 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab, Revisor Jens Prehn Mortensen, Jens Prehn Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)