Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne-Marie Hagelskjær Smit | 01.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Bjørn Poulsen | 01.04.2016 | 31.05.2023 | direktør |
Johnny Ulff Larsen | 13.09.2002 | 01.04.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Friis Lange | 21.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Birger Niemann | 08.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gert Graff | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Kjær Madsen | 25.05.2021 | næstformand |
Bjarne Holden | 26.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Helle Reedtz-Thott | 25.04.2017 | formand |
Anette Hermansen | 08.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Knigge | 09.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Blæsild | 21.09.2022 | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Hebsgaard Steinmetz | 21.09.2022 | 21.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Godsk Nielsen | 22.06.2021 | 21.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Bjerregaard Christiansen | 19.09.2019 | 21.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Kjær Madsen | 27.02.2018 | 24.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Borum | 01.09.2017 | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jack Møller | 08.03.2017 | 01.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bo Johansen | 08.03.2017 | 08.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Helle Reedtz-Thott | 08.03.2017 | 24.04.2017 | næstformand |
Jørgen Gotfred Bæk | 08.06.2015 | 25.04.2017 | formand |
Jens Rødbro Schrøder | 08.06.2015 | 31.01.2017 | næstformand |
Helle Reedtz-Thott | 26.02.2015 | 07.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sylvest Andersen | 26.02.2015 | 18.05.2015 | formand |
Flemming Ladefoged Petersen | 01.09.2013 | 25.05.2021 | næstformand |
Johannes Elbæk | 01.09.2013 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sylvest Andersen | 01.09.2013 | 25.02.2015 | næstformand |
Per Edvard Bardrum | 01.06.2013 | 01.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Gotfred Bæk | 01.04.2013 | 07.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørgen Bønløkke | 25.02.2013 | 27.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Rødbro Schrøder | 25.02.2013 | 07.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Pia Jesunda Hedelund Bøg Madsen | 07.03.2012 | 07.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Holden | 01.01.2011 | 08.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Aagaard Glud | 01.10.2009 | 25.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Erik Lund-Andersen | 01.10.2009 | 01.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Erik Munk Poulsen | 01.10.2009 | 01.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Raasthøj | 01.10.2009 | 01.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Nielsen | 01.10.2009 | 01.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Gudmund Pedersen | 01.10.2009 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Richard Jørgensen | 13.09.2002 | 08.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gerner Wolff-Sneedorff | 13.09.2002 | 26.02.2015 | formand |
Niels Jørgen Bønløkke | 13.09.2002 | 25.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Poul Schreiner Hansen | 13.09.2002 | 01.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anders Aage Schau Danneskiold Lassen | 13.09.2002 | 01.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Bertel Haahr Sørensen | 13.09.2002 | 01.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Skou | 13.09.2002 | 01.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Carsten With Thygesen | 13.09.2002 | 01.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henning Bahnsen | 13.09.2002 | 01.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Jensen | 13.09.2002 | 01.10.2009 | bestyrelsesmedlem |