Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SCANFEDT A/S (CVR 27238734) | NORMAL | 03.04.2008 | 10.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
AGROPAK A/S (CVR 30237625) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.2007 | 02.09.2008 | bestyrelse |
SCANOLA A/S (CVR 19755444) | NORMAL | 02.08.2007 | 28.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S (CVR 29223009) | NORMAL | 21.06.2007 | 05.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
VILOMIX HOLDING A/S (CVR 28688741) | NORMAL | 15.03.2006 | 26.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
DANSK VILOMIX A/S (CVR 70649217) | NORMAL | 15.03.2006 | 26.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S (CVR 29223009) | NORMAL | 02.12.2005 | 26.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
DLA AGRO A.M.B.A. (CVR 28892438) | NORMAL | 24.06.2005 | 29.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
DGF SIKRING A.M.B.A (CVR 13587809) | NORMAL | 02.11.2004 | 18.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
SCANOLA A/S (CVR 19755444) | NORMAL | 18.08.2004 | 18.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
DEN LOKALE ANDEL A.M.B.A. (CVR 74383513) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.05.2003 | 25.04.2008 | bestyrelse |
GARTNERI- LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE (CVR 65418517) | NORMAL | 13.09.2002 | 01.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KOF AGRO A.M.B.A. (CVR 36806028) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2007 | 06.03.2008 | direktion |
NORDJYSK ANDELS GROVVAREFORENING A.M.B.A. (CVR 26606683) | OPLØST EFTER FUSION | 07.05.2002 | 01.05.2007 | direktion |
VRÅ VAREINDKØB (V.V.) ApS (CVR 13279306) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.06.1997 | 07.02.2002 | direktion |
PINKH AF 28/11 1988 ApS (CVR 12545606) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.1988 | 11.01.1991 | direktion |
ANDELSGROVVAREFORENINGEN FOR VRAA OG OMEGN (CVR 64722719) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1964 | 19.11.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henning Bahnsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Henning Bahnsen (antal: 15) | 8 | 0 | 7 | 0 |
Pct. | 53 % | 0 % | 47 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henning Bahnsen (antal: 17) | 12 | 5 | 0 | 0 |
Pct. | 71 % | 29 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |