Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steen Rønlev(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Ole Jørgen Timm(virk.: 138) | 2,90 % | 5,07 % | 5,80 % | 10,87 % |
Per Grubert(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Johannes Husum Vilsøe(virk.: 19) | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % |
Christian Jørgensen(virk.: 24) | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Søren Eusebius Jakobsen(virk.: 40) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karl Skovbæch Pedersen(virk.: 91) | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 5,49 % |
Ulrik Bülow(virk.: 171) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,75 % |
Hans Albert Hey(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Steffen Kragh(virk.: 85) | 1,18 % | 1,18 % | 1,18 % | 3,53 % |
Ole Nauf Thisted(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Fredholm(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Arne Øhrgaard(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % | 55,56 % |
Pct. | 2,13 % | 2,62 % | 2,95 % | 5,74 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Arne Øhrgaard | ||
Ole Nauf Thisted | ||
Hans Albert Hey | ||
Carsten Fredholm | ||
Steen Rønlev | ||
Søren Eusebius Jakobsen | 02.03.2006 | Odinshøjvej 19B, 3140 Ålsgårde |
Ole Jørgen Timm | 01.01.2007 | Langebakken 12, 2960 Rungsted Kyst |
Steffen Kragh | 01.01.2007 | Store Strandstræde 19, 1255 København K |
Christian Jørgensen | 04.04.2011 | |
Karl Skovbæch Pedersen | ||
Ulrik Bülow | 01.08.2019 | Henrik Ibsens Vej 2, 1813 Frederiksberg C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 26.10.1996 (2851 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Egmont Investment A/S | 39181363 |
EGMONT IT A/S | 84853518 |
EGMONT KIDS MEDIA | 83131128 |
Egmont Kids Media Nordic A/S | 83131128 |
Egmont Litas A/S | 83131128 |
EGMONT MAGASINER A/S | 83131128 |
EGMONT MAGAZINE SERVICES A/S | 13589100 |
EGMONT ONLINE A/S | 76351910 |
EGMONT PRINTING SERVICE A/S | 13589100 |
Egmont Publishing A/S | 83131128 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Rønlev(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ole Jørgen Timm(virk.: 138) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 1 | 14 | 42 | 49 |
Per Grubert(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Johannes Husum Vilsøe(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Christian Jørgensen(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Søren Eusebius Jakobsen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
Karl Skovbæch Pedersen(virk.: 91) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 5 | 64 | 1 |
Ulrik Bülow(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden. | 97 | 0 | 0 | 3 | 62 | 9 |
Hans Albert Hey(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Steffen Kragh(virk.: 85) Ikke aktiv i virksomheden. | 50 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2 |
Ole Nauf Thisted(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carsten Fredholm(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Arne Øhrgaard(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 39 % | 0 % | 0 % | 6 % | 44 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steen Rønlev(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ole Jørgen Timm(virk.: 138) Ikke aktiv i virksomheden | 149 | 30 | 1 | 7 |
Per Grubert(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 3 | 1 | 0 |
Johannes Husum Vilsøe(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 8 | 1 | 0 |
Christian Jørgensen(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 5 | 1 | 0 |
Søren Eusebius Jakobsen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 2 | 1 | 3 |
Karl Skovbæch Pedersen(virk.: 91) Ikke aktiv i virksomheden | 99 | 30 | 0 | 8 |
Ulrik Bülow(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden | 80 | 22 | 0 | 79 |
Hans Albert Hey(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 0 |
Steffen Kragh(virk.: 85) Ikke aktiv i virksomheden | 40 | 8 | 0 | 48 |
Ole Nauf Thisted(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carsten Fredholm(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 6 | 0 | 1 |
Arne Øhrgaard(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 3 | 0 | 0 |
Sum | 484 | 125 | 6 | 146 |
Pct. | 64 % | 16 % | 1 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |