Formål |
---|
Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion, salg og service af møbler samt aktiviteter i tilknytning hertil. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 24.06.2011 (4851 dage). |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 15.12.1980 (15999 dage). |
Branche |
---|
Engroshandel med kontormøbler (466500). |
Sidst opdateret den 06.10.2021 og angivet som gældende fra 01.01.2021 (1372 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Engroshandel med kontormøbler (466500) | 01.01.2021 | |
Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (310100) | 01.01.2008 | 31.12.2020 |
Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (361200) | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
Fremstilling af andre møbler til boliger (361410) | 15.12.1980 | 31.12.2006 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 30.10.2000 (8740 dage). |
Revisor |
---|
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 18.03.2022 og angivet som gældende fra 04.03.2022 (945 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB | 04.03.2022 | |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.05.2016 | 04.03.2022 |
Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S | 05.07.2013 | 01.05.2016 |
Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS | 28.11.2002 | 05.07.2013 |
HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S | 17.01.2002 | 28.11.2002 |
Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS | 18.03.1993 | 17.01.2002 |
REVISIONSFIRMAET RVT-REVI- SIONSTJENSESTEN A/S | 15.12.1980 | 22.03.1993 |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 26.02.2020 og angivet som gældende fra 25.02.2020 (1683 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
80 | 25.02.2020 | |
60 | 18.10.2000 | 24.02.2020 |
80 | 15.12.1980 | 17.10.2000 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
j.birkemose_aps@mail.tele.dk | 23.01.2000 | 01.11.2000 |
Virksomheden har ikke ændret Kontakt i sin levetid. |
Telefonnummer |
---|
62291132. |
Sidst opdateret den 17.11.2003 og angivet som gældende fra 20.10.2003 (7655 dage). |
Navne |
---|
FOUR DESIGN ApS. |
Sidst opdateret den 26.02.2020 og angivet som gældende fra 25.02.2020 (1683 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
FOUR DESIGN ApS | 25.02.2020 | |
FOUR DESIGN A/S | 24.06.2011 | 24.02.2020 |
BIRKEMOSE A/S | 18.10.2000 | 23.06.2011 |
JØRGEN BIRKEMOSE ApS | 15.12.1980 | 17.10.2000 |
Binavne |
---|
OCEE & FOUR DESIGN ApS. |
Sidst opdateret den 02.04.2024 og angivet som gældende fra 02.04.2024 (185 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
OCEE & FOUR DESIGN ApS | 02.04.2024 | |
4-DESIGN ApS | 02.09.2020 | |
FOUR DESIGN DANMARK ApS | 02.09.2020 | |
FOUR DESIGN EXPORT ApS | 02.09.2020 | |
BIRKEMOSE ApS | 26.02.2020 | |
BIRKEMOSE A/S | 30.10.2000 | 25.02.2020 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af én direktør. |
Sidst opdateret den 26.02.2020 og angivet som gældende fra 26.02.2020 (1682 dage). |
Fortolkning (1 tegningsmulighed) |
---|
1 direktør |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør | 26.02.2020 | |
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen i forening med formanden for bestyrelsen, eller af et medlem af direktionen i forening med næstformanden for bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med formanden for bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med næstformanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse | 08.07.2016 | 25.02.2020 |
Selskabet tegnes af direktionen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening | 24.06.2011 | 07.07.2016 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Fremstilling af stole og andre siddemøbler | 15.12.1980 | 30.12.2007 |
Virksomheden har ikke ændret Bibranche i sin levetid. |